Jigme Dorjee De Silva
domiciled in Lindau, from Schleinikon Active mandates: Paratix GmbH, adegna Swiss GmbH and more Connected persons: Frank Ehringer, Matthias Patzer, Peter Franz Laggner and more You can stay up to date through "Jigme Dorjee De Silva", please log in or register free of charge.You are now following "Jigme Dorjee De Silva"
Credit rating You can stay up to date through "Jigme Dorjee De Silva", please log in or register free of charge.You are now following "Jigme Dorjee De Silva"
|
Places where people with the name Jigme Dorjee De Silva live
Sectors in which people with the name Jigme Dorjee De Silva work
Services regarding management consulting
IT services
Recruiting agency services
Services regarding management consulting
IT services
Recruiting agency services
Private persons with the name Jigme Dorjee De Silva
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Jigme Dorjee De Silva
Publication number: HR02-1005566217, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Paratix GmbH, bisher in Zürich, CHE-114.309.846, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2022, Publ. 1005377861).
Statutenänderung:
30.06.2022.
Sitz neu:
Baden.
Domizil neu:
c/o M & P Treuhand AG Baden, Bruggerstrasse 21, 5400 Baden.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Leistungen wie Unternehmensberatung in den Bereichen Change Management, Process Reengineering und Projektmanagement, Beratung im Zusammenhang mit Enterprise-Resource-Planning-Systemen, Prozessberatungen und Prozess-Coaching sowie Informatikdienstleistungen. Die Gesellschaft bezweckt zudem die Erstellung von und den Handel mit Computerhard- und software sowie die Vermittlung von Personal. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 16.07.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [bisher: Gemäss Erklärung der Gründer vom 16.05.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
M & P Treuhand AG Baden (CHE-107.125.502), in Baden, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Meng, Christoph Patrick, von Frick, in Lengnau (AG), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ehringer, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Waghäusel (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
De Silva, Jigme Dorjee, von Schleinikon, in Lindau, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004545986, Commercial Registry Office Zurich, (20)
aldoluck AG, in Pfäffikon, CHE-110.053.027, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2018, Publ. 4374221).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Luck, Aldo, von Schiers, in Bauma, Präsident des Verwaltungsrates, stellvertretender Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Roediger, Jasmin, von Schiers, in Illnau-Effretikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Silva, Jigme Dorjee, von Lindau, in Schleinikon, Geschäftsführer, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.