Fitim Dauti
domiciled in Schübelbach, from Galgenen Active mandates: VEGAN HEALTH AG, Huser Buebe GmbH and more Connected persons: Blerim Dauti You can stay up to date through "Fitim Dauti", please log in or register free of charge.You are now following "Fitim Dauti"
Credit rating You can stay up to date through "Fitim Dauti", please log in or register free of charge.You are now following "Fitim Dauti"
|
Places where people with the name Fitim Dauti live
Sectors in which people with the name Fitim Dauti work
Production of comestibles
Connecting properties to local public utilities/infrastructure
Trading with various goods
Other construction
Production of comestibles
Connecting properties to local public utilities/infrastructure
Trading with various goods
Other construction
Private persons with the name Fitim Dauti
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Fitim Dauti
Publication number: HR02-1005997749, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Huser Buebe GmbH, in Zürich, CHE-110.476.600, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2022, Publ. 1005537316).
Statutenänderung:
06.03.2024.
Zweck neu:
Die Gesellschaft erbringt Total- und Generalunternehmerleistungen, bezweckt die Entwicklung und Realisierung von Wohn-, Gewerbe- und Industriebauten wie auch medizinische Einrichtungen, sei es selbst oder über Dritte, sowie die damit zusammenhängende Planungs-, Finanzierungs-, Vermittlungs- und Bautätigkeit. Die Gesellschaft kann Liegenschaften im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, belasten, veräussern, pachten und mieten sowie verpachten und vermieten. Weiter kann sich die Gesellschaft im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Überdies darf die Gesellschaft alle Geschäfte tätigen, die mit den vorgenannten Zwecken direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dauti, Fitim, von Galgenen, in Schübelbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Publication number: HR02-1005886144, Commercial Registry Office Zurich, (20)
VEGAN HEALTH AG, in Richterswil, CHE-450.560.846, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 04.02.2021, Publ. 1005091334).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hatt, Christof Hannes, von Richterswil, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dauti, Fitim, von Galgenen, in Schübelbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005537316, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Huser Buebe GmbH, in Zürich, CHE-110.476.600, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 108 vom 08.06.2010, S.25, Publ. 5665124).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Demirbas, Pehlül, türkischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00;
Gündogdu, Süleyman, türkischer Staatsangehöriger, in Neuenhof, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dauti, Fitim, von Galgenen, in Schübelbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.