Dr. Fabio Dal Molin
domiciled in Würenlos, from Zürich Active mandates: TRV AG, Treuhand- und Verwaltungsgesellschaft Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Dr. Fabio Dal Molin", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Fabio Dal Molin"
Credit rating You can stay up to date through "Dr. Fabio Dal Molin", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Fabio Dal Molin"
|
Places where people with the name Fabio Dal Molin live
Sectors in which people with the name Fabio Dal Molin work
Fiduciary services
Fiduciary services
Private persons with the name Fabio Dal Molin
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Fabio Dal Molin
Publication number: 2659965, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Dreilinden AG, bisher in Zürich, CHE-102.816.510, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2007, S. 20, Publ. 3908412).
Statutenänderung:
21.01.2016.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
Bahnhofplatz 10, 9100 Herisau.
Weitere Adresse gestrichen:
Postfach, 8048 Zürich.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft besteht im Erwerb und Verkauf von Liegenschaften und Bauland, sowie in deren Erstellung, Vermietung, Verpachtung und Verwaltung von Bauten aller Art. Im übrigen kann die Gesellschaft jede Massnahme ergreifen, die geeignet ist, die Entwicklung der Firma zu fördern und die Erreichung des Gesellschaftszweckes direkt oder indirekt zu erleichtern.
Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 21.01.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dal Molin, Dr. Fabio, von Zürich, in Würenlos, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wisto Administrations AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Dr. Günther, deutscher Staatsangehöriger, in Necker (Neckertal), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2235195, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Lacoray AG Promotion, in Zürich, CHE-108.336.527, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2007, S. 21, Publ. 4113042).
Statutenänderung:
16.06.2015.
Firma neu:
Jewel Pool AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung, Beratung, Vertrieb und Handel mit Hochwertigem Schmuck, Diamanten und Gold. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktien neu:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dal Molin, Dr. Fabio, von Zürich, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hellings, Jörg Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Tanno, Patrick, von Vaz/Obervaz, in Wil SG, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4844794, Commercial Registry Office Zurich, (20)
AXA Art Versicherung AG, in Opfikon, CH-020.3.005.103-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 02.10.2008, S. 23, Publ. 4673914).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buberl, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dal Molin, Dr. Fabio, von Zürich, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.