Paulo Manuel da Silva Oliveira
domiciled in Zürich, from Portugal Active mandates: Cuisine sans frontières Connected persons: Silvana Lindt, Eleonara Elisa Nodari, Monika Schärer Rösch and more You can stay up to date through "Paulo Manuel da Silva Oliveira", please log in or register free of charge.You are now following "Paulo Manuel da Silva Oliveira"
Credit rating You can stay up to date through "Paulo Manuel da Silva Oliveira", please log in or register free of charge.You are now following "Paulo Manuel da Silva Oliveira"
|
Places where people with the name Paulo Manuel da Silva Oliveira live
Sectors in which people with the name Paulo Manuel da Silva Oliveira work
Religious, political or secular associations
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Paulo Manuel da Silva Oliveira
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Paulo Manuel da Silva Oliveira
Publication number: HR02-1005649237, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Fullfilled GmbH, in Zürich, CHE-108.749.496, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 13 vom 20.01.2021, Publ. 1005078121).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Da Silva Oliveira, Paulo Manuel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hössli, Severin, von Schaffhausen, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Voutsas, Nikolas, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1005551011, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Cuisine sans frontières, in Zürich, CHE-143.772.979, Verein (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2019, Publ. 1004733360).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumbrunn, Monique, von Ringgenberg BE, in Zürich, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Höner, David, von Winterthur, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Biegert, Mareike, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien zusammen mit einem Mitglied des Vorstands.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nodari, Eleonora, von Glarus Nord, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärer Rösch, Monika, von Rumendingen, in Ennetbaden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
da Silva Oliveira, Paulo, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005078121, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Au Gratin GmbH, in Zürich, CHE-108.749.496, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2016, S.0, Publ. 2925271).
Statutenänderung:
17.12.2020.
Firma neu:
Fullfilled GmbH.
Domizil neu:
c/o Severin Hössli, Hohlstrasse 86c, 8004 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Gastronomiebetrieben, Take Away, Lebensmittelfachhandel sowie die Vermarktung der Konzepte mittels Franchise-Unternehmungen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, welche mit diesem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen oder die Verwaltung des Gesellschaftsvermögens betreffen. Sie kann sich an anderen Unternehmen der gleichen oder ähnlichen Branche beteiligen, Grundeigentum erwerben oder verkaufen. Im Übrigen ist die Gesellschaft berechtigt, sämtliche Geschäfte zu tätigen, die geeignet sind, ihren Zweck zu fördern. Sie kann Zweigniederlassungen errichten.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pfäffli, Urs, von Signau, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00;
Steinegger, Jacqueline, von Schönenberg ZH, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hössli, Severin, von Schaffhausen, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Da Silva Oliveira, Paulo Manuel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 105 Stammanteilen zu je CHF 100.00.