Nevio Colaiocco
domiciled in St. Moritz, from Italy Active mandates: Sopravento Club St. Moritz GmbH, La New Perla Gastro Immobilien St. Moritz GmbH Connected persons: Massimo Verona You can stay up to date through "Nevio Colaiocco", please log in or register free of charge.You are now following "Nevio Colaiocco"
Credit rating You can stay up to date through "Nevio Colaiocco", please log in or register free of charge.You are now following "Nevio Colaiocco"
|
Places where people with the name Nevio Colaiocco live
Sectors in which people with the name Nevio Colaiocco work
Operation of hotels, inns and B&B/guesthouses
Management of real estate portfolio properties
Operation of hotels, inns and B&B/guesthouses
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Nevio Colaiocco
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Nevio Colaiocco
Publication number: HR02-1005100878, Commercial Registry Office Graubünden
La New Perla Gastro Celerina GmbH, in Celerina/Schlarigna, CHE-237.786.382, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 08.01.2013, S.0, Publ. 7004382).
Statutenänderung:
27.01.2021.
Firma neu:
La New Perla Gastro Immobilien St. Moritz GmbH.
Sitz neu:
St. Moritz.
Domizil neu:
c/o Nevio Colaiocco, Via Somplaz 39, 7500 St. Moritz.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung und den Betrieb von Gastrounternehmungen sowie das Erbringen von Dienstleistungen im Immobilienbereich. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Sie kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Sie kann alle kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sein könnten. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten und überhaupt alle Geschäfte eingehen, mit denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Colaiocco, Mihalea, rumänische Staatsangehörige, in St. Moritz, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Colaiocco, Nevio, italienischer Staatsangehöriger, in St. Moritz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: mit 34 Stammanteilen zu je CHF 500.00].
Publication number: 7004382, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
La New Perla Gastro Celerina GmbH, in Celerina/Schlarigna, CH-350.4.003.201-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2012, Publ. 6590374).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brenn, Andrea, von Stierva, in Celerina/Schlarigna, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 500.00;
Günthard, Monica, von Zürich, in Celerina/Schlarigna, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 500.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Colaiocco, Nevio, italienischer Staatsangehöriger, in St. Moritz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 34 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit 32 Stammanteilen zu je CHF 500.00].
Publication number: 6590374, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
La New Perla Gastro Celerina GmbH, in Celerina/Schlarigna, CH-350.4.003.201-7, Via Maistra 80, 7505 Celerina/Schlarigna, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
05.03.2012.
Zweck:
Führung und Betrieb von Gastronomieunternehmungen;
kann Handel mit Waren aller Art tätigen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 05.03.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Brenn, Andrea, von Stierva, in Celerina/Schlarigna, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 500.00;
Colaiocco, Mihalea, rumänische Staatsangehörige, in St. Moritz, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Günthard, Monica, von Zürich, in Celerina/Schlarigna, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 500.00;
Colaiocco, Nevio, italienischer Staatsangehöriger, in St. Moritz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 32 Stammanteilen zu je CHF 500.00.