Elizabeth Casal Schweizer
domiciled in Stäfa, from Schiers and Walzenhausen Active mandates: Stiftung WohnWerkWangen, Verein Appisberg and more Connected persons: Anita Rottensteiner, Markus Fisch, Gernot Klein and more You can stay up to date through "Elizabeth Casal Schweizer", please log in or register free of charge.You are now following "Elizabeth Casal Schweizer"
Credit rating You can stay up to date through "Elizabeth Casal Schweizer", please log in or register free of charge.You are now following "Elizabeth Casal Schweizer"
|
Places where people with the name Elizabeth Casal Schweizer live
Sectors in which people with the name Elizabeth Casal Schweizer work
Operation of homes for the elderly and disabled
Other social services
Electrical power production and utilities
Operation of homes for the elderly and disabled
Other social services
Electrical power production and utilities
Private persons with the name Elizabeth Casal Schweizer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Elizabeth Casal Schweizer
Publication number: HR02-1006001505, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung Arbeitsheim Wangen, in Wangen-Brüttisellen, CHE-222.073.600, Stiftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2023, Publ. 1005665507).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthi, Miriam, von Männedorf, in Winterthur, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fisch, Markus, von Trin, in Trin, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Casal Schweizer, Elizabeth, von Schiers, in Stäfa, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005979572, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein Appisberg, in Männedorf, CHE-102.396.643, Verein (SHAB Nr. 205 vom 21.10.2021, Publ. 1005317071).
Statutenänderung:
20.05.2015.
Mittel neu:
Mittel: Leistungen der Eidg. Invalidenversicherung (Tarifleistungen, Betriebs- oder Baubeiträge), Erlös aus Arbeitsaufträgen für Dritte oder aus Eigenproduktionen, Zuschüsse der öffentlichen Hand, Mitgliederbeiträge, freiwillige Beiträge (Spenden). [bisher: Mittel: Leistungen der IV (Invalidenversicherung), Ausbildungs- und Kostgelder der Behinderten, Erlös aus Arbeitsaufträgen, Zuschüsse der öffentlichen Hand, Mitgliederbeiträge, welche von der Vereinsversammlung festgesetzt werden, und freiwillige Beiträge.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kübler, Andrea, von Männedorf, in Stäfa, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Casal, Elizabeth, von Schiers, in Stäfa, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rutishauser, Edgar Martin, von Zürich, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weber, Manuel, von Schänis, in Männedorf, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien].
Publication number: HR02-1005640466, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Werk- und Technologiezentrum Linthgebiet, in Rapperswil-Jona, CHE-100.335.145, Verein (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2021, Publ. 1005359085).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Casal Schweizer, Elizabeth, von Schiers, in Stäfa, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anderau, Roman, von Gaiserwald, in Altendorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.