Daniele Caradonna
domiciled in Rudolfstetten, from Dietikon Active mandates: Wohlfahrtsfonds der Electrolux AG, Electrolux AG Connected persons: Daniel Köchli, Günther Hans Jansenberger, Peter Barandun and more You can stay up to date through "Daniele Caradonna", please log in or register free of charge.You are now following "Daniele Caradonna"
Credit rating You can stay up to date through "Daniele Caradonna", please log in or register free of charge.You are now following "Daniele Caradonna"
|
Places where people with the name Daniele Caradonna live
Sectors in which people with the name Daniele Caradonna work
Operation of an pension fund
Trading in consumer goods
Operation of an pension fund
Trading in consumer goods
Private persons with the name Daniele Caradonna
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Daniele Caradonna
Publication number: HR02-1004548415, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Wohlfahrtsfonds der Electrolux Schwanden AG, in Zürich, CHE-109.785.750, Stiftung (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2016, Publ. 3024705).
Name neu:
Wohlfahrtsfonds der Electrolux Schwanden AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 01.11.2018 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Barandun, Peter, von Cazis, in Einsiedeln, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Caradonna, Daniele, von Dietikon, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Köchli, Daniel, von Zürich, in Horgen, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hirzel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3024703, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Wohlfahrtsfonds der Electrolux AG, in Zürich, CHE-109.712.857, Stiftung (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2016, Publ. 2742267).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Verhoek Geiser, Gabriela, von Maur, in Erlenbach ZH, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caradonna, Daniele, von Dietikon, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1700091, Commercial Registry Office Glarus, (160)
Wohlfahrtsfonds der Electrolux Schwanden AG, in Glarus Süd, CHE-109.785.750, Stiftung (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2013, Publ. 7071792).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seps, Jana, von Zürich, in Birmensdorf ZH, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Jonas, von Glarus Nord, in Mollis (Glarus Nord), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Lars, von Wohlen bei Bern, in Weesen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kaitz, Martin Anton, deutscher Staatsangehöriger, in Walenstadt, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caradonna, Daniele, von Dietikon, in Rudolfstetten (Rudolfstetten-Friedlisberg), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jansenberger, Günther, von Corban, in Zell ZH, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wallisellen];
BDO AG (CHE-105.952.747)[CH-020.3.927.906-5], in Zürich, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-020.3.927.906-5)].