Gianni Cancelli
domiciled in Oberweningen, from Italy Active mandates: Hotelnet SA, CRS Management und Service AG and more Connected persons: Mario Urs Müller, Michel Rohrer, Mario Urs Müller and more You can stay up to date through "Gianni Cancelli", please log in or register free of charge.You are now following "Gianni Cancelli"
Credit rating You can stay up to date through "Gianni Cancelli", please log in or register free of charge.You are now following "Gianni Cancelli"
|
Places where people with the name Gianni Cancelli live
Sectors in which people with the name Gianni Cancelli work
Cleaning of buildings
Research and development
Operation of other financial institutions
Cleaning of buildings
Research and development
Operation of other financial institutions
Private persons with the name Gianni Cancelli
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Gianni Cancelli
Publication number: 3312591, Commercial Registry Office Zurich, (20)
CRS Management und Service AG, in Opfikon, CHE-106.210.878, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2016, Publ. 2996801).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jud, Beatrix, von Opfikon, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cancelli, Gianni, italienischer Staatsangehöriger, in Oberweningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2640049, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
INNORESE AG, in St. Gallen, CHE-115.069.573, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2014, Publ. 1362841).
Statutenänderung:
23.12.2015.
Aktienkapital neu:
CHF 165'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 165'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
256 Namenaktien zu CHF 500.00 und 12 Namenaktien zu CHF 250.00 (Stimmrechtsaktien) und 272 Namenaktien zu CHF 125.00 (Stimmrechtsaktien). [bisher: 60 Namenaktien zu CHF 1'000.00, 200 Namenaktien zu CHF 150.00 (Stimmrechtsaktien), 100 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien)].
Qualifizierte Tatbestände neu:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Kapitalerhöhung vom 23.12.2015, Patente, Know-How und Urheberrechte im Zusammenhang mit den Erfindungen Verpackungsetikette zur Qualitätsprüfung der Kühlkette für Tiefkühlprodukte der Nahrungsmittelbranche und entsprechende Weiterentwicklungen (Thermofolie, Heizfolie, allgemeine Temperaturkontrolle), kindersichere Medikamentenverpackung, Gefriergutverpackung mit Wollwachs (Patentanmeldung EP-Patent 2216636 [09 15 2477.7]), zum Preis von höchstens CHF 566'000.00 zu übernehmen.
Verrechnung:
Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 23.12.2015 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'900'000.00 zur Verrechnung gebracht, wofür 70 Namenaktien zu CHF 125.00 (Stimmrechtsaktien), 12 Namenaktien zu CHF 250.00 (Stimmrechtsaktien) sowie 26 Namenaktien zu CHF 500.00 ausgegeben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Diggelmann, Reto, von Fischenthal, in Goldach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rorschacherberg, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Cancelli, Gianni, italienischer Staatsangehöriger, in Oberweningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wötzer, Philipp, österreichischer Staatsangehöriger, in Wolfurt (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2442565, Commercial Registry Office Zug, (170)
Lyrea AG, in Zug, CHE-153.753.280, Baarerstrasse 21, 6300 Zug, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.10.2015.
Zweck:
Erwerb, Verwalten und Veräusserung von Beteiligungen an Gesellschaften in der Schweiz und im Ausland, Management anderer Gesellschaften in der Schweiz und im Ausland, sowie Finanzierungstätigkeiten jeglicher Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen in schriftlicher Form an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. Mit Erklärung vom 15.10.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Cancelli, Gianni, italienischer Staatsangehöriger, in Oberweningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.