Martin Karl Callies
domiciled in Rheinfelden, from Germany Active mandates: KAPYFRACT AG, Jünger + Gräter Schweiz GmbH Connected persons: Nicolas Zbinden, Markus Horn, Markus Bichsel and more You can stay up to date through "Martin Karl Callies", please log in or register free of charge.You are now following "Martin Karl Callies"
Credit rating You can stay up to date through "Martin Karl Callies", please log in or register free of charge.You are now following "Martin Karl Callies"
|
Places where people with the name Martin Karl Callies live
Sectors in which people with the name Martin Karl Callies work
Manufacturing and processing of glass and ceramic
Other construction
Manufacturing and processing of glass and ceramic
Other construction
Private persons with the name Martin Karl Callies
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Martin Karl Callies
Publication number: HR02-1005609133, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
KAPYFRACT AG, in Schlatt (TG), CHE-102.453.034, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 17.03.2022, Publ. 1005429486).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Keller, Christian P., von Pfungen, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruppert, Markus, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Stephan A., von Pfungen, in Pfungen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trigema AG, in Zürich, Revisionsstelle;
Yesilalp, Bülent, von Winterthur, in Frauenfeld, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Horn, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Oftersheim (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Callies, Martin Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
ST Schürmann Treuhand AG (CHE-368.403.482), in Egerkingen, Revisionsstelle;
Zbinden, Dr. Nicolas, von Basel, in Frenkendorf, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3340633, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Berichtigung des im SHAB Nr. 23 vom 02.02.2017, publizierten TR-Eintrags Nr. 1'118 vom 30.01.2017 Jünger + Gräter Schweiz GmbH, in Hornussen, CHE-114.732.156, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2017, Publ. 3323427). [Callies, Martin Karl wurde bei der Eintragung als Geschäftsführer irrtümlich nochmals neu eingetragen. Darum wird der zweite Eintrag von Amtes wegen gelöscht und der ursprüngliche Eintrag mutiert.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Callies, Martin Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Callies, Martin Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [nicht: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].
Publication number: 3323427, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Jünger + Gräter Schweiz GmbH, in Hornussen, CHE-114.732.156, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 11 vom 19.01.2015, Publ. 1937215).
Statutenänderung:
26.01.2017.
Stammkapital neu:
CHF 30'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CHG Beteiligungs-GmbH (HRB 726668), in Schwetzingen (DE), Gesellschafterin, mit 45 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Jünger+Gräter GmbH (HRB 420545), in Schwetzingen (DE), Gesellschafterin, mit 255 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00];
Callies, Martin Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.