Gazmend Bytyqi
domiciled in Rupperswil, from Kosovo Active mandates: GAZI GmbH in Liquidation Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Gazmend Bytyqi", please log in or register free of charge.You are now following "Gazmend Bytyqi"
Credit rating You can stay up to date through "Gazmend Bytyqi", please log in or register free of charge.You are now following "Gazmend Bytyqi"
|
Places where people with the name Gazmend Bytyqi live
Sectors in which people with the name Gazmend Bytyqi work
Other construction
Other construction
Private persons with the name Gazmend Bytyqi
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Gazmend Bytyqi
Publication number: HR02-1004820203, Commercial Registry Office Berne, (36)
Royal Construction GmbH, bisher in Rupperswil, CHE-371.783.297, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 203 vom 19.10.2018, Publ. 1004480556).
Statutenänderung:
27.01.2020.
Sitz neu:
Biel/Bienne.
Domizil neu:
Murtenstrasse 7, 2502 Biel/Bienne.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Projektierung und Ausführung von Hoch- und Tiefbauten sowie den Handel mit Immobilien und Marmor- und Granitprodukten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte eingehen, in denen Synergien mit dem Hauptzweck zu erzielen sind. Sie kann weiter Liegenschaften, Wertschriften, Urheberrechte, Patente und Lizenzen erwerben, verwalten und verkaufen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bytyqi, Gazmend, kosovarischer Staatsangehöriger, in Rupperswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bytyqi, Arben, kosovarischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1004801577, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
P.S. Armierung GmbH, in Weinfelden, CHE-249.556.742, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2015, S.0, Publ. 1983407).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dervodeli Sylejmani, Lindita, von Weinfelden, in Weinfelden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bytyqi, Gazmend, kosovarischer Staatsangehöriger, in Rupperswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1004480556, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Royal Construction GmbH, in Rupperswil, CHE-371.783.297, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2017, Publ. 3923011).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bytyqi, Gazmend, kosovarischer Staatsangehöriger, in Rupperswil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Morina, Driton, kosovarischer Staatsangehöriger, in Prizren (XK), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00].