Janick Burri
domiciled in Rohrbach, from Schwarzenburg Active mandates: ASAG Air System AG Connected persons: Frédéric Palli, Guido Tranel, Antonin Olivier Raoul Guez and more You can stay up to date through "Janick Burri", please log in or register free of charge.You are now following "Janick Burri"
Credit rating You can stay up to date through "Janick Burri", please log in or register free of charge.You are now following "Janick Burri"
|
Places where people with the name Janick Burri live
Sectors in which people with the name Janick Burri work
Other construction
Other construction
Private persons with the name Janick Burri
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Janick Burri
Publication number: HR02-1005138196, Commercial Registry Office Berne, (36)
ASAG Air System AG, in Langenthal, CHE-108.426.053, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2020, Publ. 1004968628). [Streichung der Bemerkung, da nicht zum Eintragungstext gehörend] [gestrichen: Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Uebertrag allfällig gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der im Feld "Uebertrag von" bezeichneten Handelsregisterkarte eingesehen werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Palli, Frédéric, von Pura, in Fribourg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blaser, Ursula, von Langnau im Emmental, in Rothrist, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Romero, Javier, von Zürich, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Burri, Janick, von Schwarzenburg, in Rohrbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005123337, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Berichtigung des im SHAB Nr. 136 vom 17.07.2014 publizierten TR-Eintrags Nr. 23463 vom 14.07.2014 B + K Woodwörk GmbH, in Gossau (ZH), CHE-207.969.825, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 226 vom 20.11.2015, S.0, Publ. 2493551).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Janick Olivier, von Rüschegg, in Gossau (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [nicht: Burri, Janick Oliver].