Candid Bühlmann
domiciled in Rothenburg, from Rothenburg Active mandates: Partner Treuhand AG, Luzern, Bernerhof AG Connected persons: Markus Hans Peter Thumiger, Alexander Gubser, Markus Frey and more You can stay up to date through "Candid Bühlmann", please log in or register free of charge.You are now following "Candid Bühlmann"
Credit rating You can stay up to date through "Candid Bühlmann", please log in or register free of charge.You are now following "Candid Bühlmann"
|
Places where people with the name Candid Bühlmann live
Sectors in which people with the name Candid Bühlmann work
Fiduciary services
Management of real estate portfolio properties
Fiduciary services
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Candid Bühlmann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Candid Bühlmann
Publication number: 4783704, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Personalfürsorgestiftung der Rudolf Schläpfer Holzbau AG, in Emmen, CH-100.7.009.758-9, Stiftung (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2006, S. 8, Publ. 3618700).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühlmann, Candid, von Rothenburg, in Rothenburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geiser, Dominik, von Roggliswil, in Eschenbach LU, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geiser, Dominik, 1970, von Eschenbach LU und Roggliswil, in Eschenbach LU, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geiser, Othmar, von Eschenbach LU und Roggliswil, in Eschenbach LU, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Partner Revisions AG, in Luzern (CH-100.3.011.778-2), Revisionsstelle [bisher: Partner Revisions AG, in Luzern].
Publication number: 4605994, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Bären zu Rothenburg Gast- und Kulturhaus AG, in Rothenburg, CH-100.3.018.426-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 13.06.1996, S. 3497).
Statutenänderung:
4.07.2008. Genehmigte Kapitalerhöhung gemäss GV-Beschluss vom 04.07.2008 und näherer Umschreibung in den Statuten. [Eine weitere Änderung berührt keine publikationspflichtige Tatsache.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegg, Dr. Erich, von Rothenburg, in Baden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cerutti, Ettore, von Rothenburg, in Rothenburg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühlmann, Candid, von Rothenburg, in Rothenburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fries, Hans, von Nottwil und Gelfingen, in Nottwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Pius, von Rothenburg, in Rothenburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Wyss, Ilga, von Rothenburg und Emmen, in Rothenburg, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sekretärin];
Achermann, Adolf genannt Adi, von Rothenburg und Kriens, in Rothenburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bühlmann, Andreas, von Rothenburg, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Konrad, Simon, von Kriens, in Kriens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Partner Revisions AG, in Luzern (CH-100.3.011.778-2), Revisionsstelle [bisher: Partner Revisions AG, in Luzern].
Publication number: 4167002, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Partner Treuhand AG Hochdorf, in Hochdorf, CH-100.3.011.779-8, Betrieb eines Treuhandunternehmens, insbesondere Uebernahme von Treuhandgeschäften, Bücherrevisionen und -expertisen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2007, S. 12, Publ. 3744570).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühlmann, Candid, von Rothenburg, in Rothenburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühlmann, Andreas, von Rothenburg, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.