Susanne Margot Brauer
domiciled in Tägerwilen, from Tägerwilen Active mandates: Brauer & Strub Medizin Ethik Politik Connected persons: Jean-Daniel Matthias Strub Bleisch You can stay up to date through "Susanne Margot Brauer", please log in or register free of charge.You are now following "Susanne Margot Brauer"
Credit rating You can stay up to date through "Susanne Margot Brauer", please log in or register free of charge.You are now following "Susanne Margot Brauer"
|
Places where people with the name Susanne Margot Brauer live
Sectors in which people with the name Susanne Margot Brauer work
Research and development
Research and development
Private persons with the name Susanne Margot Brauer
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Susanne Margot Brauer
Publication number: HR02-1005761042, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ökumenischer Verein Paarberatung und Mediation im Kanton Zürich, in Zürich, CHE-162.417.007, Verein (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2021, Publ. 1005278805).
Statutenänderung:
30.03.2023.
Zweck neu:
Der Verein führt unter der Bezeichnung "Paarberatung und Mediation im Kanton Zürich" Beratungsstellen für Paarbeziehungen sowie Einzelberatungen und Mediation. Er verfolgt weder Erwerbs- noch Selbsthilfezwecke. Die Beratungstätigkeit orientiert sich an einem christlich-humanistischen Menschenbild. Sie ist ermutigend, unterstützend und lösungsorientiert. Sie soll einen direkten und indirekten sowie qualitativen und materiellen Nutzen für die Ratsuchenden und deren Kinder bzw. deren Umfeld als auch für die Gesellschaft und die öffentliche Hand zur Folge haben. Ratsuchende aus allen Teilen des Kantons Zürich sollen niederschwelligen und gleichwertigen Zugang zum Angebot der Paarberatung und Mediation haben, unabhängig von Konfessions- und Religionszugehörigkeit, Geschlecht, Alter, Einkommen und der allfälligen Rechtsform der Paarbeziehung der Ratsuchenden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lutz, Hubert, von Eggersriet, in Kilchberg (ZH), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lüssi, Walter, von Uster, in Uster, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brauer, Susanne, von Tägerwilen, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huppenbauer, Christina, von Basel, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zehnder, Dominik, von Zürich, in Bülach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005625493, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Wegweiser, Stiftung für Persönlichkeit, Werte, Engagement, in Zürich, CHE-113.966.906, Stiftung (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2021, Publ. 1005122172).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brauer, Susanne, von Tägerwilen, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005122172, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Wegweiser, Stiftung für Persönlichkeit, Werte, Engagement, in Zürich, CHE-113.966.906, Stiftung (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2020, Publ. 1004940398).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Victor, von Niederdorf, in Birsfelden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brauer, Susanne, von Tägerwilen, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Progressia Wirtschaftsprüfung AG (CHE-310.978.038), in Wädenswil, Revisionsstelle.