Raphaela Rachel Brand
domiciled in Bern, from Sumiswald Active mandates: Be Gin GmbH in Liquidation Connected persons: Tamara Brand, Valérie Brand, Anthony Adrian Brodscholl and more You can stay up to date through "Raphaela Rachel Brand", please log in or register free of charge.You are now following "Raphaela Rachel Brand"
Credit rating You can stay up to date through "Raphaela Rachel Brand", please log in or register free of charge.You are now following "Raphaela Rachel Brand"
|
Places where people with the name Raphaela Rachel Brand live
Sectors in which people with the name Raphaela Rachel Brand work
Trading in food products
Trading in food products
Private persons with the name Raphaela Rachel Brand
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Raphaela Rachel Brand
Publication number: HR02-1005796640, Commercial Registry Office Berne, (36)
Be Gin GmbH, in Jegenstorf, CHE-382.883.069, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2020, Publ. 1005059034).
Firma neu:
Be Gin GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.07.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brand, Peter, von Sumiswald, in Jegenstorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brand, Kevin, von Sumiswald, in Inzlingen (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: in Basel];
Brand, Raphaela Rachel, von Sumiswald, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: in Basel];
Brand, Tamara, von Sumiswald, in Bern, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: in Wabern (Köniz)];
Brodscholl, Anthony Adrian, von Walterswil (BE), in Bolligen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: in Ostermundigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005059034, Commercial Registry Office Berne, (36)
Be Gin GmbH, in Thun, CHE-382.883.069, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 92 vom 13.05.2020, Publ. 1004888346).
Statutenänderung:
21.12.2020.
Sitz neu:
Jegenstorf.
Domizil neu:
Jörgässli 9, 3303 Jegenstorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hostettler, Steve, von Guggisberg, in Thun, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Zaugg, Daniela Melanie, von Basel, in Thun, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 500.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brand, Peter, von Sumiswald, in Jegenstorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 500.00];
Brand, Kevin, von Sumiswald, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Brand, Raphaela Rachel, von Sumiswald, in Basel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Brand, Tamara, von Sumiswald, in Wabern (Köniz), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 500.00;
Brand, Valérie, von Walterswil (BE), in Jegenstorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 500.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 500.00];
Brodscholl, Anthony Adrian, von Walterswil (BE), in Ostermundigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 500.00.