Cedric Bolliger
domiciled in Bern, from Egliswil Active mandates: Beschriftungswerk GmbH, KIBAG Bauleistungen AG and more Connected persons: Jana Alexandra Neuenschwander, Beat Bolliger, Vanessa Bolliger and more You can stay up to date through "Cedric Bolliger", please log in or register free of charge.You are now following "Cedric Bolliger"
Credit rating You can stay up to date through "Cedric Bolliger", please log in or register free of charge.You are now following "Cedric Bolliger"
|
Places where people with the name Cedric Bolliger live
Sectors in which people with the name Cedric Bolliger work
Advertising services
Road, railway and tunnel construction
Operation of a printing plant and/or bindery
Advertising services
Road, railway and tunnel construction
Operation of a printing plant and/or bindery
Private persons with the name Cedric Bolliger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Cedric Bolliger
Publication number: HR01-1006062003, Commercial Registry Office Berne, (36)
Beschriftungswerk GmbH, in Bern, CHE-439.653.178, Schosshaldenstrasse 36, 3006 Bern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.06.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Entwurf, die Planung, die Herstellung und den Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen im Bereich der visuellen Kommunikation für Aussenwerbung, Beschriftungen, Werbetechnik, Textildruck, POS-Lösungen sowie den Handel und den Vertrieb von Textilprodukten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 11.06.2024 und Inventar per 31.12.2023 Aktiven von CHF 204'248.68 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 99'932.27 des Einzelunternehmens Bolliger's individuelle Stofftaschen, in Bern (CHE-311.965.558), wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 11.06.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bolliger, Cedric, von Egliswil, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bolliger, Beat, von Egliswil, in Biel/Bienne, mit Einzelunterschrift;
Bolliger, Vanessa, von Schangnau, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neuenschwander, Jana Alexandra, von Langnau im Emmental, in Jegenstorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR03-1005390905, Commercial Registry Office Berne, (36)
KIBAG Bauleistungen AG, in Bern, CHE-375.580.540, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 57 vom 23.03.2021, Publ. 1005130595).
Hauptsitz in:
Zürich. Infolge Aufhebung dieser Zweigniederlassung wird der auf sie bezügliche Eintrag im Handelsregister gelöscht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rubin, Peter Marc, von Lauterbrunnen, in Ostermundigen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolliger, Cedric, von Egliswil, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Niklaus, Stephan Daniel, von Fraubrunnen, in Unterlangenegg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005130596, Commercial Registry Office Berne, (36)
KIBAG Bauleistungen AG, in Bern, CHE-316.681.275, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 11 vom 18.01.2021, Publ. 1005075971).
Hauptsitz in:
Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gfeller, Stefan, von Vechigen, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rubin, Peter Marc, von Lauterbrunnen, in Ostermundigen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winterthur, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bolliger, Cedric, von Egliswil, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Niklaus, Stephan Daniel, von Fraubrunnen, in Unterlangenegg, mit Kollektivprokura zu zweien.