Yvonne Biri Massler
domiciled in Bözberg, from Herznach-Ueken Active mandates: Kantonsspital Baden AG Connected persons: Michael Alen Arreza, Enzo Sileno, Pascal Cotrotzo and more You can stay up to date through "Yvonne Biri Massler", please log in or register free of charge.You are now following "Yvonne Biri Massler"
Credit rating You can stay up to date through "Yvonne Biri Massler", please log in or register free of charge.You are now following "Yvonne Biri Massler"
|
Places where people with the name Yvonne Biri Massler live
Sectors in which people with the name Yvonne Biri Massler work
Operation of hospitals
Operation of hospitals
Private persons with the name Yvonne Biri Massler
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Yvonne Biri Massler
Publication number: HR02-1005675602, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Kantonsspital Baden AG, in Baden, CHE-110.317.344, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2022, Publ. 1005622366). [Gemeindefusion vom 01.01.2023].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Biri Massler, Yvonne, von Herznach-Ueken, in Bözberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Herznach].
Publication number: HR02-1005275760, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Spitalregion Fürstenland Toggenburg, in Wil (SG), CHE-108.913.086, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2019, Publ. 1004653787).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glaus, Dr. Bruno Urban, von Benken SG und Zürich, in Sevelen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Biri Massler, Yvonne, von Herznach, in Linn (Bözberg), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kohler, Walter, von Pfäfers, in Hondrich (Spiez), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buschmann Truffer, Dr. Ute, von St. Niklaus, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kappeler, Andreas, von Aarau, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kuhn, Stefan, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005275761, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland, in Rebstein, CHE-110.592.324, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2019, Publ. 1004597058).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Glaus, Dr. Bruno Urban, von Benken SG und Zürich, in Sevelen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Biri Massler, Yvonne, von Herznach, in Linn (Bözberg), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kohler, Walter, von Pfäfers, in Hondrich (Spiez), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buschmann Truffer, Dr. Ute, von St. Niklaus, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kappeler, Andreas, von Aarau, in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kuhn, Stefan, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.