Luca Benedetto
domiciled in Niederglatt, from Zürich and Glattfelden Active mandates: Luca Benedetto AG dipl. Malermeister Connected persons: Natascha Benedetto You can stay up to date through "Luca Benedetto", please log in or register free of charge.You are now following "Luca Benedetto"
Credit rating You can stay up to date through "Luca Benedetto", please log in or register free of charge.You are now following "Luca Benedetto"
|
|
Luca Benedetto
domiciled in Lugano, from Italy Active mandates: Zenith Suisse SA Connected persons: Ippolito Ingo Cattaneo Della Volta Cattaneo Adorno, Meluccio Piricone You can stay up to date through "Luca Benedetto", please log in or register free of charge.You are now following "Luca Benedetto"
Credit rating You can stay up to date through "Luca Benedetto", please log in or register free of charge.You are now following "Luca Benedetto"
|
Places where people with the name Luca Benedetto live
Sectors in which people with the name Luca Benedetto work
Painter
Management of real estate portfolio properties
Painter
Management of real estate portfolio properties
Private persons with the name Luca Benedetto
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Luca Benedetto
Publication number: HR02-1006099477, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Luca Benedetto Malermeister AG, in Zürich, CHE-225.153.603, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 10.03.2022, Publ. 1005423644).
Statutenänderung:
22.07.2024.
Firma neu:
Luca Benedetto AG dipl. Malermeister.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Benedetto, Luca, von Glattfelden, in Niederglatt, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberglatt];
Benedetto, Natascha, von Bülach, in Niederglatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberglatt].
Publication number: HR02-1005462166, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Emil Hirt AG Malergeschäft, in Zürich, CHE-101.259.512, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2018, Publ. 4095897).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Benedetto, Luca, von Zürich, in Zürich, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Benedetto, Gino Mario, von Glattfelden, in Oberglatt, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1005423644, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Luca Benedetto Malermeister AG, in Zürich, CHE-225.153.603, Glatttalstrasse 71, 8052 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
02.03.2022.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Malergeschäftes sowie die Durchführung aller der damit verbundenen Arbeiten. Die Gesellschaft kann im übrigen Finanzierungs-, Anlage- und Darlehensgeschäfte jeglicher Art tätigen, Bürgschaften eingehen und Sicherheiten zugunsten Dritter leisten sowie überhaupt alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die der Förderung des Gesellschaftszweckes dienen und damit direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen und Bekanntmachungen des Verwaltungsrates an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 02.03.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Benedetto, Luca, von Glattfelden, in Oberglatt, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Benedetto, Natascha, von Bülach, in Oberglatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.