Dr. Oliver Banz
domiciled in Richterswil, from Zürich and Escholzmatt-Marbach Active mandates: Beck Automation AG Connected persons: Men Duri Coray, Osman Brenoli, Nino Zehnder and more You can stay up to date through "Dr. Oliver Banz", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Oliver Banz"
Credit rating You can stay up to date through "Dr. Oliver Banz", please log in or register free of charge.You are now following "Dr. Oliver Banz"
|
Places where people with the name Oliver Banz live
Sectors in which people with the name Oliver Banz work
Manufacturing of other machinery and parts thereof
Manufacturing of other machinery and parts thereof
Private persons with the name Oliver Banz
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Oliver Banz
Publication number: HR02-1006133919, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Beck Automation AG, in Oberengstringen, CHE-107.833.071, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2023, Publ. 1005875833).
Statutenänderung:
13.09.2024.
Sitz neu:
Dällikon.
Domizil neu:
Rietstrasse 14, 8108 Dällikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Konstruktion, die Fabrikation von und den Handel mit Geräten, Maschinen, Robotern und Anlagen für die Herstellung von Bedarfsgegenständen aller Art, insbesondere Geräten und Maschinen der kunststoffverarbeitenden Industrie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Banz, Dr. Oliver, von Zürich, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brenoli, Osman, von Lyss, in Sharjah (AE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Coray, Men Duri, von Chur, in Pfungen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005966611, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung Technopark Zürich, in Zürich, CHE-106.388.275, Stiftung (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2023, Publ. 1005850610).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Banz, Oliver, von Zürich, in Richterswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sauter, Dr. Regine, von Küsnacht ZH und Arbon, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005946035, Commercial Registry Office Zurich, (20)
URBAN GURUS AG, in Zürich, CHE-329.345.527, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2022, Publ. 1005558248).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Banz, Dr. Oliver, von Zürich, in Richterswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haas, Christian, von Santa Maria in Calanca, in Pontresina, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].