Christian Auderset
domiciled in Fislisbach, from Wettingen Active mandates: alphasquare GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Christian Auderset", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Auderset"
Credit rating You can stay up to date through "Christian Auderset", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Auderset"
|
|
Christian Auderset
domiciled in Onnens FR, from Gurmels Active mandates: Fonds de prévoyance de CONFORAMA SUISSE Connected persons: Pierre Darles, Bénédicte Fleury, Coralie Haas-Charlet and more You can stay up to date through "Christian Auderset", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Auderset"
Credit rating You can stay up to date through "Christian Auderset", please log in or register free of charge.You are now following "Christian Auderset"
|
Places where people with the name Christian Auderset live
Sectors in which people with the name Christian Auderset work
Services regarding management consulting
Operation of an pension fund
Services regarding management consulting
Operation of an pension fund
Private persons with the name Christian Auderset
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christian Auderset
Publication number: HR02-1005127321, Commercial Registry Office Aargau, (400)
alphasquare GmbH, bisher in Wollerau, CHE-114.812.921, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 164 vom 27.08.2018, Publ. 4435841).
Statutenänderung:
08.03.2021.
Sitz neu:
Fislisbach.
Domizil neu:
Mitteldorfstrasse 1, 5442 Fislisbach.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Unternehmensberatungsdienstleistungen im Finanzbereich, insbesondere für Banken und Finanzdienstleister bei IT-Veränderungs- und Optimierungsprozessen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufnehmen, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auderset, Christian, von Wettingen, in Fislisbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wollerau].
Publication number: 3814065, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
alphasquare GmbH, in Wollerau, CHE-114.812.921, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2009, Publ. 4974734).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sanchez, Yvan, von Lausanne, in Lausanne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auderset, Christian, von Wettingen, in Wollerau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 4974734, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
alphasquare GmbH(alphasquare SARL) (alphasquare SAGL) (alphasquare Ltd liab. Co), in Wollerau, CH-130.4.014.421-6, bei MAF Zurich Consulting Group AG Wollerau, Sihleggstrasse 23, 8832 Wollerau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
2.04.2009.
Zweck:
Erbringen von Unternehmensberatungsdienstleistungen im Finanzbereich, insbesondere für Banken und Finanzdienstleister bei IT-Veränderungs- und Optimierungsprozessen;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen brieflich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 6.3.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Auderset, Christian, von Wettingen, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen von je CHF 100.--;
Sanchez, Yvan, von Lausanne, in Lausanne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen von je CHF 100.--.