Hans Aschwanden
domiciled in Seelisberg, from Isenthal Active mandates: Schweizerischer Milchwirtschaftlicher Verein (SMV) Connected persons: Petra Gasser, Martin Stucki, Thomas Arnold and more You can stay up to date through "Hans Aschwanden", please log in or register free of charge.You are now following "Hans Aschwanden"
Credit rating You can stay up to date through "Hans Aschwanden", please log in or register free of charge.You are now following "Hans Aschwanden"
|
Places where people with the name Hans Aschwanden live
Sectors in which people with the name Hans Aschwanden work
Associations and federations
Associations and federations
Private persons with the name Hans Aschwanden
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Hans Aschwanden
Publication number: HR02-1006115943, Commercial Registry Office Berne, (36)
Milka Käse AG Burgdorf, in Burgdorf, CHE-101.664.539, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2022, Publ. 1005572473).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haussener, Walter, von Gerzensee, in Galmiz, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kolly, Benoît, von Le Mouret, in Ferpicloz, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aschwanden, Hans, von Isenthal, in Seelisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1006076791, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Zentralschweizer Käsermeister Genossenschaft, in Sursee, CHE-101.889.529, Genossenschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2023, Publ. 1005763674).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aschwanden, Hans, von Isenthal, in Seelisberg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rust, Andreas, genannt André, von Walchwil, in Walchwil, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Rust, Andreas, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Aschwanden, Selina, von Isenthal, in Seelisberg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005798796, Commercial Registry Office Berne, (36)
Schweizerischer Milchwirtschaftlicher Verein (SMV), in Bern, CHE-108.293.941, Verein (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2022, Publ. 1005387604).
Statutenänderung:
20.12.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imboden, Karin, von Raron, in Bern, Geschäftsführerin, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aschwanden, Hans, von Isenthal, in Seelisberg, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stucki, Martin, von Linden, in Riggisberg, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Arnold, Thomas, von Oberkirch, in Grosswangen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gasser, Petra, von Eriswil, in Deitingen, Geschäftsführerin, Sekretärin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.