Christoph Arpagaus
domiciled in Pfäffikon, from Lumnezia Active mandates: Amandi Treuhand GmbH Connected persons: Karin Arpagaus, Sonja Schlapbach, Daniel Schlapbach You can stay up to date through "Christoph Arpagaus", please log in or register free of charge.You are now following "Christoph Arpagaus"
Credit rating You can stay up to date through "Christoph Arpagaus", please log in or register free of charge.You are now following "Christoph Arpagaus"
|
|
Christoph Arpagaus
domiciled in Spiez, from Lumnezia Active mandates: Kofmehl AG, Espace Real Estate AG and more Connected persons: Ulrich Christian Winzenried, Anouk Nathalie Sévérine Marazzi-Augsburger, Lars Egger and more You can stay up to date through "Christoph Arpagaus", please log in or register free of charge.You are now following "Christoph Arpagaus"
Credit rating You can stay up to date through "Christoph Arpagaus", please log in or register free of charge.You are now following "Christoph Arpagaus"
|
Places where people with the name Christoph Arpagaus live
Sectors in which people with the name Christoph Arpagaus work
Fiduciary services
Management of real estate portfolio properties
Operation of investment companies
Architectural and engineering activities
Fiduciary services
Management of real estate portfolio properties
Operation of investment companies
Architectural and engineering activities
Private persons with the name Christoph Arpagaus
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Christoph Arpagaus
Publication number: HR02-1006024572, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Kofmehl AG, in Subingen, CHE-107.999.932, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2023, Publ. 1005836165).
Statutenänderung:
25.04.2024.
Zweck neu:
Bewirtschaftung von Liegenschaften. Kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, verwandte Geschäftszweige angliedern, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, Lizenzen, Patente und andere immateriellen Werte übernehmen oder erteilen sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zu fördern. Ist ferner befugt, Darlehen zu gewähren oder aufzunehmen sowie Liegenschaften zu erwerben oder zu veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arpagaus, Christoph, von Lumnezia, in Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marazzi, Anouk Nathalie Sévérine, von Langnau im Emmental, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winzenried, Ulrich Christian, von Bern, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004904956, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Espace Real Estate AG, in Solothurn, CHE-102.883.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2019, Publ. 1004641742).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kocher, Theodor Friedrich, von Schnottwil, in Schnottwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arpagaus, Christoph, von Lumnezia, in Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004895703, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Espace Real Estate Holding AG, bisher in Biel/Bienne, CHE-104.079.024, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2019, Publ. 1004645536).
Statutenänderung:
15.05.2020.
Sitz neu:
Solothurn.
Domizil neu:
Zuchwilerstrasse 43, 4500 Solothurn. Die anlässlich der Generalversammlung vom 17.05.2018 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung fällt dahin, da die Generalversammlung mit Beschluss vom 15.05.2020 erneut eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt hat.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung betreffend die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 08.12.2009 ist im Sinne von Art. 628 Abs. 4 OR aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 08.12.2009 gemäss Sacheinlagevertrag vom 08.12.2009 400 voll liberierte Namenaktien zu CHF 2'940.00 der Immobiliengesellschaft Theodor Schild AG, in Grenchen, wofür 116'689 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kocher, Theodor F., von Schnottwil und Büetigen, in Schnottwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arpagaus, Christoph, von Lumnezia, in Spiez, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.