Orell Appenzeller
domiciled in Opfikon, from Zürich Active mandates: mesoneer AG Connected persons: Regine Reger, Anja Carmela Hugentobler, Jana Fischer and more You can stay up to date through "Orell Appenzeller", please log in or register free of charge.You are now following "Orell Appenzeller"
Credit rating You can stay up to date through "Orell Appenzeller", please log in or register free of charge.You are now following "Orell Appenzeller"
|
Places where people with the name Orell Appenzeller live
Sectors in which people with the name Orell Appenzeller work
IT services
IT services
Private persons with the name Orell Appenzeller
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Orell Appenzeller
Publication number: HR02-1005297019, Commercial Registry Office Zurich, (20)
UMB Solutions AG, in Volketswil, CHE-266.471.762, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 02.06.2021, Publ. 1005201897).
Statutenänderung:
06.09.2021.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der ubitec AG, in Wallisellen (CHE-388.681.819), gemäss Fusionsvertrag vom 30.08.2021 und Bilanz per 31.03.2021. Aktiven von CHF 1'448'895.18 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'098'232.96 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Sitz neu:
Wallisellen.
Domizil neu:
Richtistrasse 17, 8304 Wallisellen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kräher, Markus, von Zürich, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hohl, Andreas, von Attiswil, in Gipf-Oberfrick, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ott, Holger, deutscher Staatsangehöriger, in Diessenhofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brazzale, Patrick, von Basel, in Schwerzenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenzer, Ralf Simon, von Thunstetten, in Niederglatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lanfranconi, Reto, von Oberbuchsiten, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baden, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Appenzeller, Orell, von Zürich, in Opfikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnold, Nelli, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Berger, Christian, von Oberthal, in Aadorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erbarlas, Cem, von Rothenfluh, in Lenzburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Jana, deutsche Staatsangehörige, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Stefan, von Knutwil, in Uster, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jurisch, Norman, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005222874, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ubitec AG, in Wallisellen, CHE-388.681.819, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 19.06.2020, Publ. 1004914642).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Matthias, von Schleitheim, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Appenzeller, Orell, von Zürich, in Opfikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Brazzale, Patrick, von Basel, in Schwerzenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Lanfranconi, Reto, von Oberbuchsiten, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenzer, Ralf Simon, von Thunstetten, in Niederglatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].