Nikolas Antoniou
domiciled in Remetschwil, from Oberegg Active mandates: BDRS AG, Kinesys AG Connected persons: Fotini Tsiokanou, Rossano Anni, Fotini Tsiokanou You can stay up to date through "Nikolas Antoniou", please log in or register free of charge.You are now following "Nikolas Antoniou"
Credit rating You can stay up to date through "Nikolas Antoniou", please log in or register free of charge.You are now following "Nikolas Antoniou"
|
Places where people with the name Nikolas Antoniou live
Sectors in which people with the name Nikolas Antoniou work
Trading with various goods
IT services
Trading with various goods
IT services
Private persons with the name Nikolas Antoniou
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Nikolas Antoniou
Publication number: HR02-1005523661, Commercial Registry Office Zurich, (20)
BDRS AG, in Zollikon, CHE-114.079.273, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 20.04.2021, Publ. 1005153423).
Statutenänderung:
05.07.2022.
Sitz neu:
Opfikon.
Domizil neu:
Schaffhauserstrasse 95b, 8152 Glattbrugg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Antoniou, Nikolas, von Oberegg, in Remetschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4324093, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kinesys AG, in Opfikon, CHE-108.772.288, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2018, Publ. 4274583).
Statutenänderung:
14.06.2018.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Kinesys SA) (Kinesys Ltd).
Sitz neu:
Zollikon.
Domizil neu:
Seestrasse 101, 8702 Zollikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung sämtlicher Geschäfte im Zusammenhang mit der Informationstechnologie, Corporate Services, Papier Archivierung, Verkauf von Hard & Software, IT Projektmanagement in verschiedenen Branchen. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an Gesellschaften und Unternehmungen im In- und Ausland erwerben, errichten, halten, finanzieren und verwalten. Die Gesellschaft kann Patente, Marken und andere Immaterialgüterrechte sowie Lizenzrechte daran erwerben, halten verwerten oder kaufen. Die Gesellschaft kann Immobilien und Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rossano, Anni, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Würth, Nicolas, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Antoniou, Nikolas, von Oberegg, in Remetschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Geschäftsführer, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Tsiokanou, Fotini, von Männedorf, in Remetschwil, Direktorin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Maur, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4265551, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kinesys Services AG(Kinesys Services SA ) (Kinesys Services Ltd ), in Opfikon, CHE-328.271.642, Schaffhauserstrasse 95b, 8152 Glattbrugg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.05.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung sämtlicher Geschäfte im Zusammenhang mit der Informationstechnologie unter anderem: IT as a Service, Managed Services, Data Management, Cloud Services und Hosting, Netzwerke und Security, DRaaS (Disaster Recovery as a Service), BaaS (Backup as a Service), Viitualisierung, Client Management, Outsourcing, ASP (Application Service Providing), Business lntelligence, Corporate Services, Papier Archivierung, E-Mail Archivierung, Verkauf von Hard & Software, IT Projektmanagement in verschiedenen Branchen. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an Gesellschaften und Unternehmungen im In- und Ausland erwerben, errichten, halten, finanzieren und verwalten. Die Gesellschaft kann Patente, Marken und andere Immaterialgüterrechte sowie Lizenzrechte daran erwerben, halten verwerten oder kaufen. Die Gesellschaft kann Immobilien und Grundstücke im ln- und Ausland erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und andere Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
200'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung vom 17.05.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Antoniou, Nikolas, von Oberegg, in Remetschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Anni, Rossano, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tsiokanou, Fotini, von Männedorf, in Remetschwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Würth, Nicolas , von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.