Primo Amrein
domiciled in Inwil, from Inwil Active mandates: BODYGEE AG in Liquidation Connected persons: Lucian Limor Helmut Wagner, Marcel Frikart You can stay up to date through "Primo Amrein", please log in or register free of charge.You are now following "Primo Amrein"
Credit rating You can stay up to date through "Primo Amrein", please log in or register free of charge.You are now following "Primo Amrein"
|
Places where people with the name Primo Amrein live
Sectors in which people with the name Primo Amrein work
Services regarding management consulting
Services regarding management consulting
Private persons with the name Primo Amrein
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Primo Amrein
Publication number: HR02-1004933977, Commercial Registry Office Berne, (36)
BODYGEE AG, in Stettlen, CHE-471.909.096, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 04.05.2020, Publ. 1004881982).
Statutenänderung:
24.06.2020.
Aktienkapital neu:
CHF 597'000.00 [bisher: CHF 497'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 597'000.00 [bisher: CHF 497'000.00].
Aktien neu:
2'388 Namenaktien zu CHF 250.00 [bisher: 1'988 Namenaktien zu CHF 250.00]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Beschluss vom 29.05.2018: eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Fristablauf.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 29.05.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Helko, deutscher Staatsangehöriger, in Belp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amrein, Primo, von Inwil, in Inwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagner, Lucian Limor Helmut, von Herrliberg, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weckherlin, Andreas Thomas, von Küsnacht (ZH), in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3180768, Commercial Registry Office Zug, (170)
bmd wireless AG, Sitz Zug, CH-020.3.019.641-1, Entwicklung von Software im Bereich der mobilen Telekommunikation, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2005, S. 17, Id. 3143396).
Eingetragene Personen Neu:
Adams, Steven D., Heimat Vereinigte Staaten, in Superior (US), Zeichnungsberechtigter mit Einzelunterschrift;
Bennett, Mitchell R., Heimat Vereinigte Staaten, in Boulder (US), Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Gelöscht:
[Pullam, Matthew T., Heimat Vereinigte Staaten, in Broomfield (US), Zeichnungsberechtigter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Amrein, Primo, Heimat Inwil, in Rotkreuz, Zeichnungsberechtigter mit Einzelunterschrift];
[Bieri, Michel, Heimat Signau, in Zürich, Zeichnungsberechtigter mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2816612, Commercial Registry Office Zug, (170)
bmd wireless AG, Sitz Zug, CH-020.3.019.641-1, Entwicklung von Software im Bereich der mobilen Telekommunikation, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2004, S. 20, Id. 2348988).
Eingetragene Personen Neu:
Amrein, Primo, Heimat Inwil, in Rotkreuz, Zeichnungsberechtigter mit Einzelunterschrift;
Bieri, Michel, Heimat Signau, in Zürich, Zeichnungsberechtigter mit Einzelunterschrift.
Gelöscht:
[Tiensch, Christopher, Heimat Vereinigte Staaten, in Hohenrain, Zeichnungsberechtigter mit Einzelunterschrift];
[Woog, Marc, Heimat Iseltwald, in Winkel, Zeichnungsberechtigter mit Einzelunterschrift].