Sonja Amport
domiciled in Aeugst am Albis, from Bretzwil Active mandates: Aktiengesellschaft Cilander in Liquidation, Raiffeisenbank Kelleramt-Albis Genossenschaft Connected persons: Rolf Georg Schmid, Martin Frischknecht, Petra Jordi-Rüegg and more You can stay up to date through "Sonja Amport", please log in or register free of charge.You are now following "Sonja Amport"
Credit rating You can stay up to date through "Sonja Amport", please log in or register free of charge.You are now following "Sonja Amport"
|
Places where people with the name Sonja Amport live
Sectors in which people with the name Sonja Amport work
Textile refinement
Operation of banks and credit institutions
Textile refinement
Operation of banks and credit institutions
Private persons with the name Sonja Amport
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Sonja Amport
Publication number: HR02-1006095567, Commercial Registry Office Zurich, (20)
maison blanche AG, in Zürich, CHE-271.207.455, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 26.06.2024, Publ. 1006067152).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amport, Sonja, von Bretzwil, in Aeugst am Albis, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rauschenbach, Karen, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Karin, von Schwyz, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ceña Martínez-Krakowski, Simon Markus, von Fehraltorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1006067152, Commercial Registry Office Zurich, (20)
maison blanche AG, in Zürich, CHE-271.207.455, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 28.05.2024, Publ. 1006041030).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amport, Sonja, von Bretzwil, in Aeugst am Albis, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rauschenbach, Karen, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Karin, von Schwyz, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ceña Martínez-Krakowski, Simon Markus, von Fehraltorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005981220, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Aktiengesellschaft Cilander, in Herisau, CHE-105.971.319, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2024, Publ. 1005941556).
Firma neu:
Aktiengesellschaft Cilander in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.02.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Rolf G., von Lenzburg, in Lenzburg, Präsident des Verwaltungsratesund Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates];
Amport, Sonja, von Bretzwil, in Aeugst am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates];
Frischknecht, Martin, von Herisau, in Gais, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates];
Herrmannsdörfer, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Efringen-Kirchen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates].