Aydin Altas
domiciled in Adlikon b. Regensdorf, from Turkey Active mandates: Aycon GmbH in Liquidation Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Aydin Altas", please log in or register free of charge.You are now following "Aydin Altas"
Credit rating You can stay up to date through "Aydin Altas", please log in or register free of charge.You are now following "Aydin Altas"
|
Places where people with the name Aydin Altas live
Sectors in which people with the name Aydin Altas work
Sport services
Sport services
Private persons with the name Aydin Altas
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Aydin Altas
Publication number: HR02-1005798586, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Aycon GmbH, in Dübendorf, CHE-115.827.842, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 04.02.2021, Publ. 1005091354).
Firma neu:
Aycon GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.07.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Altas, Aydin, türkischer Staatsangehöriger, in Adlikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004506452, Commercial Registry Office Zurich, (20)
VSP ALDI GmbH, in Zürich, CHE-115.827.842, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2014, Publ. 1364361).
Statutenänderung:
15.11.2018.
Firma neu:
Aycon GmbH.
Sitz neu:
Dübendorf.
Domizil neu:
Neugutstrasse 54, 8600 Dübendorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Veranstaltung und Förderung von Freizeit- und Sportevents für traditionelle und Trendsportarten sowie die Beratung und Coaching im Bereich Sport und Sportmanagement. Dazu bezweckt die Gesellschaft die Herstellung, Einkauf, Vertrieb und Handel mit Waren aller Art im In- und Ausland sowie die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Marketingdienstleistungen für analoge und digitale Kanäle, Beratung und Unterstützung, Kommunikation, Unternehmensberatung, Informatik, Web-Design, Administration, Grafik und Design, sowie der Vertrieb von Franchisekonzepten an Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen auf eigene oder fremde Rechnung vornehmen und alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Altas, Aydin, türkischer Staatsangehöriger, in Adlikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 1364361, Commercial Registry Office Zurich, (20)
VSP Zumsteg GmbH, bisher in Basel, CHE-115.827.842, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 135 vom 15.07.2010, S. 8, Publ. 5728998).
Gründungsstatuten:
08.07.2010.
Statutenänderung:
13.02.2014.
Firma neu:
VSP ALDI GmbH.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Tramstrasse 1, 8050 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zumsteg, Beat, von Mettau, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Altas, Aydin, türkischer Staatsangehöriger, in Adlikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.