Sabo Akkaya
domiciled in Dällikon, from Dällikon Active mandates: Optimo Bodenbeläge GmbH Connected persons: No connected person You can stay up to date through "Sabo Akkaya", please log in or register free of charge.You are now following "Sabo Akkaya"
Credit rating You can stay up to date through "Sabo Akkaya", please log in or register free of charge.You are now following "Sabo Akkaya"
|
Places where people with the name Sabo Akkaya live
Sectors in which people with the name Sabo Akkaya work
Other building work (incl. Interior finishing)
Other building work (incl. Interior finishing)
Private persons with the name Sabo Akkaya
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Sabo Akkaya
Publication number: 5472470, Commercial Registry Office Zug, (170)
Koc Holding AG, in Cham, CH-170.3.028.972-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2009, S. 23, Publ. 4842454).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Akkaya, Sabo, von Dällikon, in Dällikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pamdir, Süleyman, von Uster, in Hombrechtikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5174082, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Akkaya Bodenbeläge GmbH, in Dällikon, CH-020.4.002.165-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2004, S. 19, Publ. 2382630).
Statutenänderung:
29.06.2009.
Firma neu:
Optimo Bodenbeläge GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Plattenlegen, Bodenschleifen und Versiegeln, Teppichverlegen, Verlegen von PVC-Belägen, Linol, Parkett und ähnliches. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen..
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 29.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Akkaya, Zekiye, von Dällikon, in Dällikon, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Akkaya, Sabo, von Dällikon, in Dällikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].
Publication number: 4842454, Commercial Registry Office Zug, (170)
Koc Holding AG in Liquidation, in Cham, CH-170.3.028.972-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2008, S. 37, Publ. 4793820).
Firma neu:
Koc Holding AG.
Domizil neu:
c/o Capitalvision Invest AG, Riedstrasse 1, 6330 Cham. Nachdem der gesetzmässige Zustand in Bezug auf das Domizil wiederhergestellt ist, wird die Auflösung der Gesellschaft widerrufen (Art. 153 Abs. 5 HRegV). [gestrichen: Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 153 HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist. Die Gesellschaft ist ohne Liquidator.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Akkaya, Sabo, von Dällikon, in Dällikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Akribis Treuhand AG (CH-400.3.027.449-7), in Spreitenbach, Revisionsstelle.