Roman Akermann
domiciled in Stettfurt, from St. Gallen Active mandates: RADIO TOP AG, TELE TOP AG and more Connected persons: Philipp Andreas Werner, Eric Bertusi, Yvonne Cornelia Beutler Rohrer and more You can stay up to date through "Roman Akermann", please log in or register free of charge.You are now following "Roman Akermann"
Credit rating You can stay up to date through "Roman Akermann", please log in or register free of charge.You are now following "Roman Akermann"
|
Places where people with the name Roman Akermann live
Sectors in which people with the name Roman Akermann work
Radio and TV broadcaster
Advertising services
Radio and TV broadcaster
Advertising services
Private persons with the name Roman Akermann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Roman Akermann
Publication number: HR02-1005677438, Commercial Registry Office Zurich, (20)
RADIO TOP AG, in Winterthur, CHE-104.105.880, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2022, Publ. 1005560160).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfiffner, Philippe, von Winterthur, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Akermann, Roman, von St. Gallen, in Stettfurt, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
El Mais, Karin Christina, von Zürich, in Brütten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Procopio, Antonio, von Müllheim, in Wigoltingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005677470, Commercial Registry Office Zurich, (20)
TELE TOP AG, in Winterthur, CHE-103.888.989, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2022, Publ. 1005560204).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Akermann, Roman, von St. Gallen, in Stettfurt, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
El Mais, Karin Christina, von Zürich, in Brütten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Procopio, Antonio, von Müllheim, in Wigoltingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Pfiffner, Philippe, von Winterthur, in Winterthur, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 4791324, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Visual FX GmbH, in Weinfelden, CH-440.4.015.357-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2007, S. 13, Publ. 3857310).
Statutenänderung:
3.12.2008.
Zweck neu:
Erbringung von multimedialen Dienstleistungen in den Bereichen Webdesign und Animationen.
Vorkaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 03.12.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Appel, Larry, von Eggersriet, in Weinfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Marcel, von Kesswil, in Weinfelden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.--];
Akermann, Roman, von St. Gallen, in Weinfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 105 Stammanteilen von je CHF 100.-- [bisher: in Mattwil (Birwinken), mit einem Stammanteil von CHF 7'000.--].