Annemarie Ackermann
domiciled in Mümliswil, from Mümliswil-Ramiswil Active mandates: Ackermann Transporte AG Connected persons: Andreas Ackermann, Raphael Ackermann, Ernst Ackermann and more You can stay up to date through "Annemarie Ackermann", please log in or register free of charge.You are now following "Annemarie Ackermann"
Credit rating You can stay up to date through "Annemarie Ackermann", please log in or register free of charge.You are now following "Annemarie Ackermann"
|
Places where people with the name Annemarie Ackermann live
Sectors in which people with the name Annemarie Ackermann work
Transportation of passenger and freight by road
Transportation of passenger and freight by road
Private persons with the name Annemarie Ackermann
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Annemarie Ackermann
Publication number: 3516273, Commercial Registry Office Aargau, (400)
wohnplus sozialpädagogik GmbH in Liq., in Laufenburg, CHE-226.294.301, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2014, Publ. 1901687). Liquidation beendet. [Die Löschung der Gesellschaft erfolgt, sobald die Zustimmung der Steuerverwaltungen vorliegen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Felder, Peter, von Kriens, in Laufenburg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Angelkow Felder, Brigitte, von Entlebuch, in Laufenburg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Ackermann, Annemarie, von Wolfwil, in Kaisten, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift als Liquidatorin.
Publication number: 6517704, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Genossenschaft 'Seilbahn Palfries', in Mels, CH-320.5.045.371-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 69 vom 09.04.2009, S. 15, Publ. 4967498).
Statutenänderung:
17.06.2011.
Domizil neu:
Ludiweg, 8888 Heiligkreuz.
Postadresse neu:
Postfach 26, 8888 Heiligkreuz . [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kohler, Roland, von Pfäfers, in Mels, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ackermann, Annemarie, von Mels, in Mels, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Good, Pius, von Mels, in Mels, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Milesi, Thomas, von Grabs, in Grabs, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stucki, Martin, von Grosshöchstetten, in Heiligkreuz (Mels), Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 4967498, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Genossenschaft 'Seilbahn Palfries', in Mels, CH-320.5.045.371-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2001, S. 5446).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weidmann, Hans Jörg, von Embrach, in Wangs (Vilters-Wangs), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walser, Markus, von Vilters-Wangs und Quarten, in Wangs (Vilters-Wangs), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Jakob, von Wartau, in Azmoos (Wartau), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grünenfelder, Peter, von Vilters-Wangs, in Sargans, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stucki, Martin, von Grosshöchstetten, in Heiligkreuz (Mels), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zimmermann, Heinrich, von Mels und Walenstadt, in Walenstadt, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ackermann, Annemarie, von Mels, in Mels, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.