Hans-Peter Achberger
domiciled in Ossingen, from Germany Active mandates: Axelrod-Instrumentenstiftung Connected persons: Marc Rudolf Meyer, Ada Ines Pesch, Heiner Madl and more You can stay up to date through "Hans-Peter Achberger", please log in or register free of charge.You are now following "Hans-Peter Achberger"
Credit rating You can stay up to date through "Hans-Peter Achberger", please log in or register free of charge.You are now following "Hans-Peter Achberger"
|
Places where people with the name Hans-Peter Achberger live
Sectors in which people with the name Hans-Peter Achberger work
Religious, political or secular associations
Religious, political or secular associations
Private persons with the name Hans-Peter Achberger
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Hans-Peter Achberger
Publication number: 4003172, Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Schweizerische Stiftung für die Förderung und Unterstützung von Berufsmusikern, in Dallenwil, CH-020.7.000.431-5, Stiftung (SHAB Nr. 124 vom 01.07.2002, S. 12, Publ. 534758).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sonder Stauffer, Dr. Marianne, von Salouf und Sigriswil, in Muri bei Bern, Verwalterin (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Achberger, Hans-Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bättig Treuhand AG, in Luzern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dengler, Urs, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flessner, Camilla, deutsche Staatsangehörige, in Adliswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Vasile, Cristian, deutscher Staatsangehöriger, in Juvigny (FR), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leutenegger, Salvatrice genannt Salva, von Zollikon, in Uetikon am See, Verwalterin (nicht Mitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Irma Zemp Treuhand, in Risch, Revisionsstelle.
Commercial Registry Office Nidwalden, (150)
Schweizerische Stiftung für die Förderung und Unterstützung von Berufsmusikern, bisher in Z ü r i c h , Stiftung (SHAB Nr. 224 vom 18.11.1998, S. 7889).
Gründungsurkunde:
28.12.1995.
Urkundenänderung:
21.06.2000.
Sitz neu:
D a l l e n w i l .
Domizil neu:
c/o Joseph Koller, Giessenmattstrasse 11, 6383 Dallenwil.
Zweck:
Die Stiftung fördert das schweizerische Musikleben durch die Förderung und Unterstützung von Berufsmusikern;
sie fördert den Berufsnachwuchs und bekämpft die Arbeitslosigkeit unter den Berufsmusikern;
sie kann an in Not geratene Berufsmusiker sowie ihre Angehörigen Unterstützungsleistungen ausrichten. Die Stiftung wahrt die Interessen der Berufsmusiker gegenüber staatlichen und privaten Institutionen, welche die gleichen Ziele wie die Stiftung verfolgen und koordiniert den Einsatz der verfügbaren Mittel.
Aufsichtsbehörde:
Eidg. Departement des Innern.
Organisation neu:
Stiftungsrat von einem oder mehr Mitgliedern, Verwaltung und Revisionsstelle.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Marti, Heinz, von Aarwangen, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Thomas, von Aeschi bei Spiez, in Neuendorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kühner, Karl, von Genf, in Genf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Santschi, Beat, von Sigriswil, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Sonder Stauffer, Dr. Marianne, von Salouf und Sigriswil, in Muri bei Bern, Verwalterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Völkle, Hans Peter, von Zürich und Flawil, in St. Gallen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Fraefel Bakir, Afra, von Uzwil und Bioley- Magnoux, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Fraefel, Afra, von Uzwil];
Achberger, Hans-Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dinkel, François, von Vevey und Rheinfelden, in Prilly, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lausanne];
Hauser, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Fräschels, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bättig Treuhand AG, in Luzern, Revisionsstelle.