Firass Abi-Nassif
domiciled in Zug, from USA Active mandates: Teleios Capital Partners GmbH Connected persons: Igor Kuzniar, Glen Craig Millar, Patrick Frigo and more You can stay up to date through "Firass Abi-Nassif", please log in or register free of charge.You are now following "Firass Abi-Nassif"
Credit rating You can stay up to date through "Firass Abi-Nassif", please log in or register free of charge.You are now following "Firass Abi-Nassif"
|
Places where people with the name Firass Abi-Nassif live
Sectors in which people with the name Firass Abi-Nassif work
Fund management
Fund management
Private persons with the name Firass Abi-Nassif
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Firass Abi-Nassif
Publication number: HR02-1005717837, Commercial Registry Office Zug, (170)
Teleios Capital Partners GmbH, in Zug, CHE-239.851.932, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 22 vom 02.02.2021, Publ. 1005089463).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abi-Nassif, Firass, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zug, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 24 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Vorzugsstammanteile) und mit 556 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich, mit 556 Stammanteilen zu je CHF 100.00 und mit 24 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Vorzugsstammanteile)].
Publication number: HR02-1004706120, Commercial Registry Office Zug, (170)
Teleios Capital Partners GmbH, in Zug, CHE-239.851.932, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2018, Publ. 1004530840).
Statutenänderung:
03.07.2019.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsstammanteile gewähren Vorrechte bezüglich Dividende und Liquidationserlös gemäss Statuten. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saouma, Doris, libanesische Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 290 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuzniar, Igor, von Bern, in Zug, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 24 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Vorzugsstammanteile) und mit 996 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 1'020 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Speck, Carl, von Zug, in Zug, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 24 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Vorzugsstammanteile) und mit 176 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Walchwil, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Abi-Nassif, Firass, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 24 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Vorzugsstammanteile) und mit 556 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 290 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Epstein, Adam, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 176 Stammanteilen zu je CHF 100.00 und mit 24 Stammanteilen zu je CHF 100.00 (Vorzugsstammanteile) [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR02-1004530840, Commercial Registry Office Zug, (170)
Teleios Capital Partners GmbH, in Zug, CHE-239.851.932, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2017, Publ. 3516113).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hegglin, Peter, von Menzingen, in Walchwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frigo, Patrick, von Zug, in Zug, Stv. Vorsitzender der Geschäftsführung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Speck, Carl, von Zug, in Walchwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Abi-Nassif, Firass, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 290 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Walchwil];
Saouma, Doris, libanesische Staatsangehörige, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 290 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Kesrouan (LB)].