Reports for Xebia Switzerland AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Xebia Switzerland AG
- Xebia Switzerland AG is a Company limited by shares (AG) with its legal headquarters in Zürich. Xebia Switzerland AG belongs to the industry «IT services» and is currently active.
- The management of the company Xebia Switzerland AG, which was founded on the 27.02.2006, consists of 12 persons.
- On the 02.08.2024 the commercial register entry of the company was last changed. Under «Notifications» you will find all changes.
- The reported UID is the following: CHE-112.792.727.
- Accenture - Stiftung, Accenture AG, Accenture Executive Pensionskasse are registered at the same address.
Management (12)
newest board members
newest authorized signatories
Anja Hauser,
Bobby Shirayuth Leu,
Agnes Szeberenyi,
Christian Schumacher,
Dr. Jonas Dischl
Executive board
Commercial register information
Entry in the commercial register
27.02.2006
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Zürich
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.3.029.637-9
UID/VAT
CHE-112.792.727
Sector
IT services
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen im Bereich der Informations-Technologie (IT), Aus- und Weiterbildungen sowie Management-Beratung anzubieten. Zusätzlich können Handel mit Waren aller Art betrieben und Ausstellungen, Messen und Events organisiert werden. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an deren Unternehmen jedwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen mit Ausnahme von Geschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Weber Gähwiler Revisions AG | Zürich | 30.01.2019 |
Former auditor (2)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Treuhand und Steuerberatung Daniel Schüepp | Zufikon | 28.11.2017 | 29.01.2019 | |
Treuhand und Steuerberatung Daniel Schüepp | Stallikon | 03.03.2006 | 27.11.2017 |
Other company names
Past and translated company names
- Xebia Switzerland Ltd
- Xebia Switzerland SA
- SwissQ Consulting SA
- SwissQ Consulting Ltd
- SwissQ Consulting AG
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Xebia Switzerland AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006098520, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Xebia Switzerland AG, in Zürich, CHE-112.792.727, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2023, Publ. 1005910767).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tijsinger, Stefan, niederländischer Staatsangehöriger, in Schalkwijk (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichenberger, Christian, von Burg (AG), in Fraubrunnen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maduz, Reto, von Glarus Süd, in Rüti ZH, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zuber, Peter, von Laufen-Uhwiesen, in Olten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ordu, Emin, österreichischer Staatsangehöriger, in Flawil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschannen, Diana, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser, Anja, von Männedorf, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005910767, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Xebia Switzerland AG, in Zürich, CHE-112.792.727, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2023, Publ. 1005849454).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zwingli, Adrian, von Wattwil, in Zuzwil (SG), Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leu, Bobby, von Schaffhausen, in St. Moritz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ciarla, Elisa, von Niederhelfenschwil, in Oberengstringen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dischl, Jonas, von Winterthur, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Galamb, Laura Sofia, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hildebrand, Tobias, von Zürich, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ordu, Emin, österreichischer Staatsangehöriger, in Flawil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schumacher, Christian, von Bern, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Szeberenyi, Agnes, ungarische Staatsangehörige, in Uitikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Stefan, von Hochdorf, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Windmüller, Volker, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005849454, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SwissQ Consulting AG, in Zürich, CHE-112.792.727, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2023, Publ. 1005781145).
Statutenänderung:
22.09.2023.
Firma neu:
Xebia Switzerland AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Xebia Switzerland Ltd) (Xebia Switzerland SA).
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.