Reports for Swissfirst Immobilien GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Swissfirst Immobilien GmbH
- Swissfirst Immobilien GmbH is currently active and the industry «Management of real estate portfolio properties». The legal headquarters are in Herrliberg.
- The management of the company Swissfirst Immobilien GmbH consists of one person.
- Under «Notifications» you will find all commercial register changes, the most recent one was made on 12.07.2024.
- The reported UID is CHE-109.755.571.
- The address is identical with 2 other active companies. These include: ERTRAGXIS GmbH, Manuela Hempel Individuelle Betreuung für Erwachsene und Kinder.
Commercial register information
Entry in the commercial register
23.09.2002
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Herrliberg
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.4.025.732-8
UID/VAT
CHE-109.755.571
Sector
Management of real estate portfolio properties
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Das Unternehmen bezweckt die Durchführung sämtlicher Geschäfte, welche mit dem Erwerb, Verkauf, Vermietung und Bewirtschaftung von Liegenschaften Zusammenhängen, sowie die Beratung und Vermittlung bei Immobiliengeschäften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Other company names
Past and translated company names
- Solutions for Success GmbH
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Swissfirst Immobilien GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006082630, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Solutions for Success GmbH, in Herrliberg, CHE-109.755.571, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 226 vom 19.11.2020, Publ. 1005026344).
Statutenänderung:
26.06.2024.
Firma neu:
Swissfirst Immobilien GmbH.
Domizil neu:
Rebhaldenstrasse 27, 8704 Herrliberg.
Zweck neu:
Das Unternehmen bezweckt die Durchführung sämtlicher Geschäfte, welche mit dem Erwerb, Verkauf, Vermietung und Bewirtschaftung von Liegenschaften Zusammenhängen, sowie die Beratung und Vermittlung bei Immobiliengeschäften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Faoro, Fabio Imran, von Calanca, in Herrliberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 100.00;
Faoro, Noah Irfan, von Calanca, in Herrliberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hulsbergen, Lars Tim, von Herrliberg, in Herrliberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hulsbergen, Nick Levin, von Herrliberg, in Herrliberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 100.00;
Lagnaux, Daniel Sven, von Thalwil, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Marty, Patrik, von Unteriberg, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brinkmann, Heinrich, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1005026344, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Solutions for Success GmbH, in Herrliberg, CHE-109.755.571, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2020, Publ. 1005018892).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Farag, Iz Al Din, von Dietikon, in Dietikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 21 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faoro, Noah Irfan, von Calanca, in Herrliberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 59 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Hulsbergen, Lars Tim, von Herrliberg, in Herrliberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 59 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Lagnaux, Daniel Sven, von Thalwil, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 59 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: HR02-1005018892, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Solutions for Success GmbH, in Herrliberg, CHE-109.755.571, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 42 vom 02.03.2020, Publ. 1004841985).
Statutenänderung:
14.09.2020.
Zweck neu:
Das Unternehmen bezweckt die Verwaltung des eigenen Vermögens, insbesondere die Beteiligungsverwaltung. Die Gesellschaft darf alle Geschäfte betreiben, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 16.09.2002 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 16.09.2002 mit Inventarliste fünf Anteilscheinen der Princess Private Hld, 52 Namenaktien der Siemens AG und einen Dell Computer, wofür CHF 14'500.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Faoro, Noah Irfan, von Calanca, in Herrliberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 59 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hulsbergen, Lars Tim, von Herrliberg, in Herrliberg, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 59 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lagnaux, Daniel Sven, von Thalwil, in Zürich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 59 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Marty, Patrik, von Unteriberg, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.