Reports for Smiley Jam AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Smiley Jam AG
- Smiley Jam AG is a Company limited by shares (AG) with its legal headquarters in Gstaad. Smiley Jam AG belongs to the industry «Operation of investment companies» and is currently active.
- The company was founded on 28.03.2019 and has 2 persons in its management.
- Under «Notifications» you will find all commercial register changes, the most recent one was made on 20.06.2023.
- The company is registered in the commercial register BE under the UID CHE-284.130.514.
- There are 4 other active companies that have registered an identical address. These include: E Beteiligungen AG, E Projekte AG, EG Holding AG.
Commercial register information
Entry in the commercial register
28.03.2019
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Saanen
Commercial Registry Office
BE
Commercial register number
CH-036.3.077.166-8
UID/VAT
CHE-284.130.514
Sector
Operation of investment companies
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf sowie das Führen, Halten und Verwalten von Beteiligungen an Kapitalgesellschaften und Immobilien, und das Erbringen von damit zusammenhängenden oder ähnlichen Dienstleistungen. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Other company names
Past and translated company names
- EE Projekte AG
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Smiley Jam AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005772612, Commercial Registry Office Berne, (36)
Smiley Jam AG, in Saanen, CHE-284.130.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2019, Publ. 1004667342).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger, Marc Alain, von Pfäfers, in Gstaad (Saanen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Janine Nicole, von Pfäfers, in Gstaad (Saanen), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Egger, Barbara, von Pfäfers, in Gstaad (Saanen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004667342, Commercial Registry Office Berne, (36)
EE Projekte AG, in Saanen, CHE-284.130.514, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2019, Publ. 1004600688).
Statutenänderung:
11.06.2019.
Firma neu:
Smiley Jam AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egger, Walter Franz, von Pfäfers, in Gstaad (Saanen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Egger, Marc Alain, von Pfäfers, in Gstaad (Saanen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Egger, Janine Nicole, von Pfäfers, in Gstaad (Saanen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1004600688, Commercial Registry Office Berne, (36)
EE Projekte AG, in Saanen, CHE-284.130.514, Mettlenstrasse 49, 3780 Gstaad, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.03.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf sowie das Führen, Halten und Verwalten von Beteiligungen an Kapitalgesellschaften und Immobilien, und das Erbringen von damit zusammenhängenden oder ähnlichen Dienstleistungen. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 600'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 600'000.00.
Aktien:
6'000 Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
per Brief, Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 18.03.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Egger, Walter Franz, von Pfäfers, in Gstaad (Saanen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Egger, Marc Alain, von Pfäfers, in Gstaad (Saanen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.