Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Address
c/o Helvetia Partners AG
Niklaus-Konrad-Strasse 18
4500 Solothurn
Reports for IGSSO Immobilien AG in Liquidation
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
05.11.2018
Deletion from the commercial register
13.11.2023
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Solothurn
Commercial Registry Office
SO
Commercial register number
CH-241.3.017.233-5
UID/VAT
CHE-218.245.364
Sector
Sport services
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Erwerb oder Erstellen sowie Halten und Zurverfügungstellen von Sportanlagen in der Region Solothurn. Kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und verkaufen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Other company names
Past and translated company names
- IGSSO Immobilien AG
Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: IGSSO Immobilien AG in Liquidation
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR03-1005883146, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
IGSSO Immobilien AG in Liquidation, in Solothurn, CHE-218.245.364, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 09.06.2023, Publ. 1005765068). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird mit Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten vom 18.09.2023 vor Ablauf des Sperrjahres gelöscht.
Publication number: LS01-0000043577, Commercial Registry Office Solothurn
Rubrik: Liquidationsschuldenrufe Unterrubrik: Liquidationsschuldenruf einer Aktiengesellschaft Publikationsdatum: SHAB 15.06.2023 Voraussichtliches Ablaufdatum: 15.06.2028 Meldungsnummer: Publizierende Stelle BONT BITTERLI MEIER, Dornacherstrasse 26, 4600 Olten Liquidationsschuldenruf IGSSO Immobilien AG in Liquidation Organisation in Auflösung: IGSSO Immobilien AG in Liquidation CHE-218.245.364 c/o: bei Helvetia Partners AG Niklaus Konrad-Strasse 18
IGSSO Immobilien AG in Liquidation c/o: bei Helvetia Partners AG Niklaus Konrad-Strasse 18
Publication number: HR02-1005765068, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
IGSSO Immobilien AG, in Solothurn, CHE-218.245.364, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2018, Publ. 1004493383).
Firma neu:
IGSSO Immobilien AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 01.06.2023 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Michel, Simon, von Burgdorf, in Solothurn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blaser, Stefan, von Langnau im Emmental, in Solothurn, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bracher, Ivo, von Rüegsau, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnold, Martin, von Solothurn, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kowalski, Dr. Milek, von Cham, in Solothurn, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Krcmar, Petr, tschechischer Staatsangehöriger, in Bellach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weber, Günter, von Winterthur, in Bellach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Naef, André, von Neckertal, in Feldbrunnen-St. Niklaus, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].