Reports for HSC Kreuzlingen GmbH
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout HSC Kreuzlingen GmbH
- HSC Kreuzlingen GmbH is currently active and the industry «Sport services». The legal headquarters are in Kreuzlingen.
- The company was founded on 09.02.2022 and has 3 persons in its management.
- Under «Notifications» you can see all modifications to the commercial register entry. The most recent modification was on 29.05.2024.
- The company HSC Kreuzlingen GmbH is registered under the UID CHE-395.300.353.
Commercial register information
Entry in the commercial register
09.02.2022
Legal form
Limited liability company
Legal headquarters of the company
Kreuzlingen
Commercial Registry Office
TG
Commercial register number
CH-440.4.038.020-5
UID/VAT
CHE-395.300.353
Sector
Sport services
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Die Gesellschaft bezweckt die Unterstützung des Vereins Handball Club Kreuzlingen, insbesondere der ersten Handballmannschaft, durch Betreuung des Sponsorings und Finanzierung der Vereinsaktivitäten sowie weiteren Dienstleistungen inklusive Abschluss von Verträgen mit Sponsoren. Die Gesellschaft kann Spieler, Trainer oder Funktionäre anstellen und Handballvereinen, insbesondere dem Handballverein Kreuzlingen zur Verfügung stellen. Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann Liegenschaften Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten, verwalten und veräussern sowie Zweigniederlassungen und Agenturen im In- und Ausland errichten.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
TWS Confides AG | Tägerwilen | 01.03.2024 |
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Swissrevi AG | Kreuzlingen | 17.10.2023 | 29.02.2024 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: HSC Kreuzlingen GmbH
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006042813, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
HSC Kreuzlingen GmbH, in Kreuzlingen, CHE-395.300.353, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 43 vom 01.03.2024, Publ. 1005975304).
Domizil neu:
Hauptstrasse 51b, 8280 Kreuzlingen.
Publication number: HR02-1005975304, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
HSC Kreuzlingen GmbH, in Kreuzlingen, CHE-395.300.353, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2023, Publ. 1005862666).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grimm, Heiko Gottfried, deutscher Staatsangehöriger, in Ermatingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bovens, Wilhelm Theodoor, von Kirchberg (SG), in Kreuzlingen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Rüedi, Adrian, von Gächlingen, in Frauenfeld, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Swissrevi AG (CHE-103.950.766), in Kreuzlingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HSCK AG (CHE-275.160.002) [ CH-440.3.040.885-7], in Kreuzlingen, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Müller, Patrick, von Kreuzlingen, in Kreuzlingen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Basil, Martin, von Wattwil, in Bottighofen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
TWS Confides AG (CHE-112.495.761), in Tägerwilen, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005862666, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
HSC Kreuzlingen GmbH, in Kreuzlingen, CHE-395.300.353, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2022, Publ. 1005616416). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 27.01.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Swissrevi AG (CHE-103.950.766), in Kreuzlingen, Revisionsstelle.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.