Reports for Hofgut Mariastein AG
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierAbout Hofgut Mariastein AG
- Hofgut Mariastein AG is a Company limited by shares (AG) with its legal headquarters in Mariastein. Hofgut Mariastein AG belongs to the industry «Trading with various goods» and is currently active.
- There are 6 active persons registered in the management.
- The commercial register entry of the company was last modified on 10.09.2024. Under «Notifications» it is possible to view all previous changes.
- In the commercial register the company Hofgut Mariastein AG is registered under the UID CHE-107.909.478.
Management (6)
newest board members
Susanne Winkler,
Thomas Ziegler,
Johann Rudolf Meier,
Peter Karl Ludwig von Sury-von Büssy,
Theophil Christoph Seckinger
newest authorized signatories
Susanne Winkler,
Thomas Ziegler,
Johann Rudolf Meier,
Peter Karl Ludwig von Sury-von Büssy,
Theophil Christoph Seckinger
Executive board
Commercial register information
Entry in the commercial register
01.01.1919
Legal form
Company limited by shares (AG)
Legal headquarters of the company
Metzerlen-Mariastein
Commercial Registry Office
SO
Commercial register number
CH-247.3.000.072-3
UID/VAT
CHE-107.909.478
Sector
Trading with various goods
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Erwerb und Verkauf von Liegenschaften und landwirtschaftlichen Betrieben, deren Bewirtschaftung und Verwaltung und Verkauf von Waren aller Art. Kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Auditor
Current auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Wiro Treuhand- und Revisionsgesellschaft AG | Luzern | 17.10.2011 |
Former auditor (1)
Name | City | Since | Until | |
---|---|---|---|---|
Müller - Flaig Treuhand GmbH | Ettingen | <2004 | 16.10.2011 |
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Hofgut Mariastein AG
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006125958, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Hofgut Mariastein AG, in Metzerlen-Mariastein, CHE-107.909.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 05.06.2024, Publ. 1006048452).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Dr. Thomas A., von Altdorf UR, in Lostorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ermacora, Guido, von Oberwil BL, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kohler, Rudolf, von Zullwil, in Zullwil, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Planzer, Alfred Gerhard, von Altdorf (UR), in Metzerlen-Mariastein, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziegler, Thomas, von Solothurn, in Grellingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Winkler, Susanne Patrizia, von Olsberg, in Binningen, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Johann Rudolf, von Neerach, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seckinger, Theophil Christoph, von Riehen, in Riehen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Sury-von Büssy, Peter Karl Ludwig, von Solothurn, in Metzerlen-Mariastein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dolder, Florian, von Basel, in Oberwil (BL), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1006048452, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Hofgut Mariastein AG, in Metzerlen-Mariastein, CHE-107.909.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2023, Publ. 1005918593).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der "Beneficentia AG", in Metzerlen-Mariastein (CHE-107.905.428), gemäss Fusionsvertrag vom 30.05.2024 und Bilanz per 01.01.2024. Aktiven von CHF 4'786'209.21 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'506'209.21 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der "Hotel Restaurant Post AG", in Metzerlen-Mariastein (CHE-103.538.880), gemäss Fusionsvertrag vom 30.05.2024 und Bilanz per 01.01.2024. Aktiven von CHF 690'177.96 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 560'448.96 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Publication number: HR02-1005918593, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Hofgut Mariastein AG, in Metzerlen-Mariastein, CHE-107.909.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2021, Publ. 1005160988).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Theres, von Laupersdorf, in Welschenrohr, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dolder, Florian, von Basel, in Oberwil (BL), mit Einzelunterschrift.
Hit list
Here you will find a link from the management to a hit list of persons with the same name who are registered in the commercial register.