Age of the company
-Turnover in CHF
-Capital in CHF
-Employees
-Active brands
-Head office
Other branches (4)
Reports for Allbecon Schweiz AG, Zweigniederlassung Zürich
There is no information available because this company has been deleted.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator and other helpful data about the company. Find out moreEconomic information
Comprehensive information about the economic situation of a company. Find out morePayment collection information
Overview of current and past debt enforcement proceedings. Find out moreCompany dossier as PDF
Contact information, changes in the company, turnover and employee figures, management, ownership, shareholding structure and other company data. Retrieve company dossierCommercial register information
Entry in the commercial register
10.03.2004
Deletion from the commercial register
09.09.2005
Legal form
Branch with head office in Switzerland
Legal headquarters of the company
Zürich
Commercial Registry Office
ZH
Commercial register number
CH-020.9.002.062-2
UID/VAT
CHE-308.280.402
Sector
no information known
Purpose (Original language) Customise the company purpose with just a few clicks.
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Personal- und Unternehmensberatung sowie Arbeitsvermittlung und Personalverleih und von damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Other company names
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Would you like to update the company name? Click here.Ownership structure
Holdings
Newest SOGC notifications: Allbecon Schweiz AG, Zweigniederlassung Zürich
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3011720, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Allbecon Schweiz AG, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CH-020.9.002.062-2, Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Personal- und Unternehmensberatung, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2005, S. 18, Publ. 2748804).
mit Hauptsitz in:
Zürich. Infolge Aufhebung dieser Zweigniederlassung wird der auf sie bezügliche Eintrag im Handelsregister gelöscht.
Publication number: 2748804, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Allbecon Schweiz AG, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, CH-020.9.002.062-2, Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Personal- und Unternehmensberatung, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 52 vom 16.03.2004, S. 18, Publ. 2170078).
mit Hauptsitz in:
Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
D'Angelo, Bruno, italienischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Berta, von Grossaffoltern, in Hüntwangen, Leiterin der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2170078, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Allbecon Schweiz AG, Zweigniederlassung Zürich, in Zürich, Baumackerstrasse 35, 8050 Zürich, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Allbecon Schweiz AG (Allbecon Suisse SA) (Allbecon Svizzera SA).
Rechtsform Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Zürich.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
Handelsregisteramt des Kantons Zürich.
Zweck Hauptsitz:
Zweck der Gesellschaft ist das Erbringen von Dienstleistungen in den Bereichen Personal- und Unternehmensberatung sowie Arbeitsvermittlung und Personalverleih und von damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten.
Eingetragene Personen:
Gestrich, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Uhl, Dr. Markus, von Zürich und Schaffhausen, in Gossau ZH, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Werner, von Grossaffoltern, in Hüntwangen, Delegierter, mit Einzelunterschrift;
D'Angelo, Bruno, italienischer Staatsangehöriger, in Kilchberg ZH, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.