Auskünfte zu Kevin Patric Zwahlen
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Kevin Patric Zwahlen
Publikationsnummer: HR02-1005286019, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Berghoff Mechanical Engineering AG, bisher in Schattdorf, CHE-484.289.245, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2020, Publ. 1004913599).
Statutenänderung:
16.08.2021.
Firma neu:
Berghoff Mechanical Engineering AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Berghoff Mechanical Engineering SA en liquidation) (Berghoff Mechanical Engineering SA in liquidazione) (Berghoff Mechanical Engineering Ltd in liquidation).
Sitz neu:
Wil (SG).
Domizil neu:
c/o RA Wittibschlager, Lars Oliver, Obere Bahnhofstrasse 48, 9500 Wil SG.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Verwaltung an die Aktionäre erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre, sofern das Gesetz nicht etwas anderes vorschreibt.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.04.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis] [bisher: Gemäss Erklärung vom 07.04.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.08.2021 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berghoff, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Olpe (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
van Wittmarschen, Johannes, niederländischer Staatsangehöriger, in Zwolle (NL), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Achermann, Edith Magdalena, von Bürglen (UR), in Bürglen (UR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwahlen, Kevin Patric, von Schwarzenburg, in Arth, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wittibschlager, Lars Oliver, von St. Gallen, in Wil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1005143607, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Schiller AG, in Baar, CHE-105.868.779, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2021, Publ. 1005138446).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zwahlen, Kevin Patric, von Schwarzenburg, in Arth, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: 4377605, Handelsregister-Amt Uri, (120)
Berghoff Mechanical Engineering AG, in Schattdorf, CHE-484.289.245, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2017, Publ. 3284493).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnold, Josef Christian, von Unterschächen, in Attinghausen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
van Wittmarschen, Johannes, niederländischer Staatsangehöriger, in Zwolle (NL), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Achermann, Edith Magdalena, von Bürglen (UR), in Bürglen (UR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwahlen, Kevin Patric, von Schwarzenburg, in Arth, mit Kollektivunterschrift zu zweien.