Auskünfte zu Hubert Züger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hubert Züger
Publikationsnummer: 2783869, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Concurrent Software AG, in Rapperswil-Jona, CHE-104.406.614, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2015, Publ. 2341337).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Züger, Hubert, von Altendorf, in Wernetshausen (Hinwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hasler, Theo, von Schübelbach, in Jona (Rapperswil-Jona), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Aerne, Christoph, von Ebnat-Kappel, in Bubikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 2341337, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Concurrent Engineering AG, in Rapperswil-Jona, CHE-104.406.614, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2008, S. 19, Publ. 4783832).
Statutenänderung:
14.08.2015.
Firma neu:
Concurrent Software AG.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Züger, Hubert, von Altendorf, in Wernetshausen (Hinwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Reichenburg].
Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Concurrent Engineering AG, in Rapperswil SG, Obere Bahnhofstrasse 56, 8640 Rapperswil, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
24.04.1998.
Zweck:
Entwicklung von Software und Erbringung aller damit verbundenen EDV-Dienstleistungen sowie Handel mit Waren aller Art, insbesondere mit Hardware, Software und EDV-Zubehör. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF108'000.¬.
Liberierung Aktienkapital:
CHF108'000.¬.
Aktien:
108 Namenaktien zu CHF1'000.¬.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Hasler, Theo, von Schübelbach, in Jona, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aerne, Christoph, von Ebnat-Kappel, in Bubikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Züger, Hubert, von Altendorf, in Reichenburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Adwista Treuhand, Hubert Ganz, dipl. Bücherexperte, in Rapperswil SG, Revisionsstelle.