Auskünfte zu Roland Zubler
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Roland Zubler
Publikationsnummer: HR02-1005297772, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Brechbühler AG, in Schlieren, CHE-105.751.611, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2021, Publ. 1005277857).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Edwin, von Zürich, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zubler, Roland, von Hunzenschwil, in Rupperswil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 3770307, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Beringer + Pampaluchi AG, in Aarau, CHE-101.090.667, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2014, Publ. 1552991).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zubler, Roland, von Hunzenschwil, in Rupperswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 3752317, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
Phenomenex GmbH, bisher in Schlieren, CHE-491.377.937, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2017).
Statutenänderung:
31.08.2017.
Firma neu:
Phenomenex Helvetia GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Phenomenex Helvetia Sàrl) (Phenomenex Helvetia LLC).
Sitz neu:
Basel.
Domizil neu:
Schäferweg 16, 4057 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kunz, Edwin, von Zürich, in Stallikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 52 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Rosenberger, Bernhard, von Birmensdorf (ZH), in Urdorf, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 44 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zubler, Roland, von Hunzenschwil, in Rupperswil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 52 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Pichler, Peter, von Guggisberg, in Rupperswil, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 52 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
AB Sciex Switzerland GmbH (CHE-115.121.446), in Baden, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Maisonneuve, Yannick, französischer Staatsangehöriger, in Pont-en-Ogoz, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Caron, Michelle, amerikanische Staatsangehörige, in Manhattan Beach (US), Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lyons, Shane, amerikanischer Staatsangehöriger, in Costa Mesa (US), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.