Auskünfte zu Ulrike Zendler
Neueste SHAB-Meldungen: Ulrike Zendler
Publikationsnummer: HR02-1005199792, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Home Staging Verband Schweiz (HSVS), in Zumikon, CHE-496.211.706, Verein (SHAB Nr. 95 vom 18.05.2018, Publ. 4236361).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheck, Christian David, deutscher Staatsangehöriger, in Marbach (SG), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zendler, Ulrike, deutsche Staatsangehörige, in Oberwil BL, Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kyburz, Herlinde, österreichische Staatsangehörige, in Killwangen, Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister-Camenisch, Adrian Mischa, von Wittenbach, in Fideris, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 3916857, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Swiss Home Staging GmbH, in Oberwil (BL), CHE-454.025.368, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 7 vom 13.01.2015, Publ. 1925725).
Statutenänderung:
27.11.2017.
Sitz neu:
Reinach (BL).
Domizil neu:
Kägenstrasse 17, 4153 Reinach BL. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zendler, Ulrike, deutsche Staatsangehörige, in Muttenz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Oberwil (BL), mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00].
Publikationsnummer: 3180847, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Home Staging Verband Schweiz (HSVS), in Zumikon, CHE-387.994.523, c/o Verena Mumford, Räspweg 10, 8126 Zumikon, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
08.08.2016.
Zweck:
Der Verein dient der Vertretung der Interessen der Home Stager sowie der Etablierung und Förderung des Berufsbildes Home Staging in der Schweiz. Zu diesem Zweck kann/wird der Verein über das Berufsbild informieren, Massnahmen zur Qualitätssicherung entwickeln, sich um die Anerkennung staatlicher und anderer relevanter Stellen bemühen, landesweit Seminare zur beruflichen Weiterbildung durchführen, den beruflichen Erfahrungsaustausch fördern, Massnahmen zur Wahrung des Ansehens des Berufsstandes ergreifen, in wesentlichen Gruppierungen und Organisationen vertreten sein.
Mittel:
Mitgliederbeiträge.
Eingetragene Personen:
Mumford, Verena, von Zürich, in Zumikon, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zendler, Ulrike, deutsche Staatsangehörige, in Oberwil BL, Mitglied des Vorstandes und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Bruin-Borkenhagen, Giesela, deutsche Staatsangehörige, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.