Auskünfte zu Dr. Philipp Nicolas Zeller
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Dr. Philipp Nicolas Zeller
Publikationsnummer: 2833405, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Vidensis GmbH in Liquidation, in Zollikon, CHE-114.666.335, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 208 vom 27.10.2015, Publ. 2447473).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zeller, Philipp, von Basel, in Sattel, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber-Sperling, Helga Eva, von Reigoldswil, in Basel, Gesellschafterin und Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 2447473, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Vidensis GmbH in Liquidation, in Zollikon, CHE-114.666.335, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 93 vom 18.05.2015, Publ. 2157531).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zeller, Philipp, von Basel, in Sattel, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zug].
Publikationsnummer: 1348545, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Vidensis GmbH, in Zollikon, CHE-114.666.335, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2010, S. 38, Publ. 5952476).
Firma neu:
Vidensis GmbH in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Vidensi SARL en liquidation) (Vidensi SAGL in liquidazione) (Vidensi Ltd liab. Co in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 31.01.2014 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zeller, Philipp, von Basel, in Zug, Liquidator, mit Einzelunterschrift.