Auskünfte zu Martin Zeller
Einträge zum Namen Martin Zeller
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Martin Zeller
Publikationsnummer: 3550094, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
CeDe Immobilien AG, in Winterthur, CH-020.3.027.855-4, Planung von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 30.06.2004, S. 21, Publ. 2334506).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bachmann, Eric, von Winterthur, in Rickenbach ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zeller, Martin, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2140864, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Rainbow Music, in Winterthur, Import von und Handel mit Tonträgern, elektronischen Musikgeräten und -Apparaten, Postern, Musiktextheften und Comic strips aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2002, S. 22, Publ. 335884).
Domizil neu:
Mattenbachstrasse 8, 8400 Winterthur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Peter, von Winterthur, in Winterthur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steinbauer, Werner, österreichischer Staatsangehöriger, in Pöttsching (A), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Peter, von Affoltern am Albis, in Winterthur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pednekar, Ramesh, von Windisch, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheureck, Franco, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zeller, Martin, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2028238, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Prime Shop GmbH, in Winterthur, Dienstleistungen im Bereich elektronischer Medien, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 04.04.2003, S. 19, Publ. 935728).
Statutenänderung:
17.06.2003.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Viehböck, Dr. Günther, österreichischer Staatsangehöriger, in Mödling (A), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 21'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Peter, von Winterthur und Elgg, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.-- [bisher: Geschäftsführer];
Bachmann, Eric, von Winterthur, in Rickenbach ZH, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--;
Barbezat, Pierre, von Les Bayards, in Fräschels, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.--;
Frei, Peter, von Affoltern am Albis, in Winterthur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--;
OXA AG, in Zürich, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--;
Scheureck, Franco, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.--;
Zeller, Martin, von Winterthur, in Winterthur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.--.