Auskünfte zu Anna Zbinden-Beyeler
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Anna Zbinden-Beyeler
Publikationsnummer: 3212016, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Kurt Zbinden + Söhne Transporte GmbH, in Neuenegg, CH-035.4.006.480-0, Ausführung von Transporten aller Art usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 155 vom 12.08.1999, S. 5516).
Statutenänderung:
28.12.2005.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zbinden-Beyeler, Anna, von Guggisberg, in Neuenegg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zbinden, Hans-Peter, von Guggisberg, in Neuenegg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 30'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 25'000.--];
Zbinden, Walter, von Guggisberg, in Kriechenwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 30'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 25'000.--].
Handelsregister-Amt Bern, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 87 vom 6.5.1999, S. 2989, publizierten TB- Eintrags Nr. 2108 vom 30.4.1999. Kurt Zbinden + Söhne Transporte GmbH, in N e u e n e g g, Ausführung von Transporten aller Art usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 87 vom 06.05.1999, S. 2989).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zbinden-Beyeler, Anna, von Guggisberg, in Neuenegg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.- [nicht: mit Einzelunterschrift].