Auskünfte zu Bruno Zaugg
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Bruno Zaugg
Publikationsnummer: HR02-1005316253, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Seniorenwohngemeinschaft Piccolo GmbH, in Spiez, CHE-104.206.535, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 155 vom 13.08.2009, S.6, Publ. 5194902).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann Zaugg, Barbara, von Eggiwil, in Spiez, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Zaugg, Bruno, von Eggiwil, in Spiez, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arifi, Pajtim, von Adelboden, in Spiez, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 3403438, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Seniorenwohngemeinschaft Piccolo GmbH, in Spiez, CH-092.4.000.906-2, Betrieb einer Seniorenwohngemeinschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2003, S. 5, Publ. 1016170).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zaugg, Bruno, von Eggiwil, in Spiez, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rüfenacht BE (Worb)];
Zimmermann Zaugg, Barbara, von Eggiwil, in Spiez, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: Zimmermann, Barbara, von Grindelwald, in Lauenen].
Publikationsnummer: 1016170, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Seniorenwohngemeinschaft Piccolo GmbH, in Spiez, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2001, S. 679).
Statutenänderung:
28.04.2003.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wagner, Vreni, von Walliswil bei Wangen, in Spiez, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--;
Wüthrich, Marianne, von Trub, in Spiez, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Barbara, von Grindelwald, in Lauenen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--;
Zaugg, Bruno, von Eggiwil, in Rüfenacht BE (Worb), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.