Auskünfte zu Oscar Zandonella Maiucco
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Oscar Zandonella Maiucco
Handelsregister-Amt Bern, (36)
ABN Amro Bank (Schweiz), Zweigniederlassung Bern, in B e r n , Durchführung von Bankgeschäften aller Arten im In- und Ausland usw, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 27 vom 09.02.1999, S. 904).
mit Hauptsitz in:
Zürich.
Statuten Hauptsitz neu:
09.12.1998.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Drabbe, Michael John, von den Niederlanden, in Den Haag (NL), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bülte, Ulf Dr., von Wallisellen, in Wallisellen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pestoni, André, von Salorino, in Fraubrunnen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zandonella, Oscar, von Turgi, in Frick, Stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Von Steiger, Niklaus, von Bern, in Bern, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Hoop Scheffer, Boudewijn J., von den Niederlanden, in Luxemburg (L), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwyzer, Erich, von Hofstetten-Flüh, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mc Guire, Peter, von den Vereinigten Staaten von Amerika, in Küsnacht ZH, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erismann,Werner, von Bülach, in Egg, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuiper, Joost Ch. L., von den Niederlanden, in Amsterdam (NL), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammann, Beat Dr., von Zürich und Mosnang, in Küsnacht ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buck, Hans Eugen, von Baden und Gebenstorf, in Stetten AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Generaldirektor];
Himmel, Reto, von Baden, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor];
Isoz, Hans Peter, von Winterthur und Château-d'Oex und Winterthur, in Mettmenstetten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mohr, Stephan, von Illnau-Effretikon, in Niederhasli, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor];
Müller, Roland, von Lengnau AG, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Röthlisberger, Kurt, von Langnau im Emmental, in Langenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor];
Van Lennep, Reinout F., von den Niederlanden, in Zumikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Vogel, Jürg, von Wangen an der Aare, in Matten bei Interlaken, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor];
Wartenweiler, Hans, von Schönholzerswilen, in Oberrieden, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor];
Flückiger, Ursula, von Huttwil, in Büren an der Aare, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Grund bei Gstaad].
Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
ABN Amro Bank (Schweiz), Zweigniederlassung Basel, in Basel, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 142 vom 27.07.1998, S. 5186), Aktiengesellschaft.
mit Hauptsitz in:
Zürich (HR Zürich).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zandonella Maiucco, Oscar, von Turgi, in Frick, Stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mc Guire, Peter, Bürger der USA, in Küsnacht ZH, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
ABN Amro Bank (Schweiz), in Zürich, Durchführung von Bankgeschäften aller Arten im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 09.11.1998, S. 7635).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sturzenegger, Regula, von Zürich und Walzenhausen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Zandonella, Oscar, von Turgi, in Frick, Stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Hanspeter, von Basel, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Mc Guire, Peter, Bürger der USA, in Küsnacht ZH, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Watanabe, Lori, Bürgerin der USA, in Zürich, Vize-Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
De Vito, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Aarburg, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyssling, Monika, von Matzingen, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: Stäheli, Monika, in Schlieren].