Auskünfte zu Nuran Yüce
Neueste SHAB-Meldungen: Nuran Yüce
Publikationsnummer: HR02-1004736930, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Restaurant Rössli GmbH, in Reinach (BL), CHE-444.306.009, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2018, Publ. 4269331).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fankhauzer, Ekaterina, russische Staatsangehörige, in Duggingen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yüce, Nuran, von Gisikon, in Liestal, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 4269331, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Restaurant Rössli GmbH, in Duggingen, CHE-444.306.009, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2014, Publ. 1906821).
Statutenänderung:
04.05.2018.
Sitz neu:
Reinach (BL).
Domizil neu:
Hauptstrasse 24, 4153 Reinach BL.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fankhauser, Beat Kurt, von Trub, in Duggingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yüce, Nuran, von Gisikon, in Liestal, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: 5475602, Handelsregister-Amt Zug, (170)
AY GmbH, bisher in Langenthal, CH-036.4.044.953-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 117 vom 22.06.2009, S. 3, Publ. 5080708).
Gründungsstatuten:
07.05.2009.
Statutenänderung:
28.10.2009.
Firma neu:
Amed Gastro GmbH.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Ruessenstrasse 14, 6340 Baar.
Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist das Führen von Gastgewerbebetrieben sowie der Handel mit Gastronomieeinrichtungen und -geräten. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, veräussern und belasten, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmungen beteiligen, solche errichten oder übernehmen sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Hauptzweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich. Gemäss Erklärung der Gründer vom 07.05.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Demirci, Ibrahim, von Gisikon, in Gisikon, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Yüce, Nuran, von Gisikon, in Langenthal, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yilmaz, Mustafa, türkischer Staatsangehöriger, in Baar, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Yilmaz, Mehmet Naif, türkischer Staatsangehöriger, in Baar, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.