Auskünfte zu Christine Wyrsch-Thurnheer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Christine Wyrsch-Thurnheer
Publikationsnummer: 3246728, Handelsregister-Amt Uri, (120)
Thürig Optik GmbH, in Bürglen UR, CH-120.4.002.077-0, Führung eines Optikergeschäftes, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2005, S. 10, Publ. 2833794).
Statutenänderung:
9.02.2006.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyrsch-Thurnheer, Christine, von Attinghausen, in Altdorf UR, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thürig, Lukas, von Malters, in Altdorf UR, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--].
Publikationsnummer: 2833794, Handelsregister-Amt Uri, (120)
Thürig Optik GmbH, in Bürglen UR, CH-120.4.002.077-0, Gotthardstrasse 74, 6460 Altdorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
4.05.2005.
Zweck:
Führung eines Optikergeschäftes mit folgenden Tätigkeiten: Beratung und Verkauf von Brillen, Anpassung und Verkauf von Kontaktlinsen, Durchführung von Sehtests, Verkauf von Zubehör, Ausführung von Reparaturen sowie Beratung und Betreuung sehbehinderter Menschen;
kann im In- und Ausland Eigentum erwerben, belasten und veräussern, Zweigniederlassungen errichten und sich an Unternehmen ähnlicher Art beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Thürig Optik (CH-120.1.001.598-9), in Bürglen UR, gemäss Vertrag vom 04.05.2005 mit Aktiven von CHF 218'101.70 und Passiven von CHF 38'341.70, wovon CHF 19'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und zudem CHF 160'760.-- als Forderung in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Thürig, Lukas, von Malters, in Altdorf UR, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Wyrsch-Thurnheer, Christine, von Attinghausen, in Altdorf UR, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.