Auskünfte zu Sonja Keppler
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Sonja Keppler
Publikationsnummer: 3842653, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
MCZ Management Center ZH GmbH, in Kloten, CHE-114.025.053, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2014, Publ. 1599519).
Firma neu:
MCZ Management Center ZH GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.10.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keppler, Sonja, deutsche Staatsangehörige, in Affeltrangen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Wüst, Sonja, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 6428826, Handelsregister-Amt Zug, (170)
EPS Value Plus AG, bisher in Zürich, CH-020.3.026.385-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2011, S. 0, Publ. 6280232).
Gründungsstatuten:
15.11.2002.
Statutenänderung:
31.10.2011.
Firma neu:
eps value ag.
Uebersetzungen der Firma neu:
(eps value ltd.) (eps value sa).
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Zugerstrasse 8A, 6340 Baar.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Duelli, Maurus, von Frauenfeld, in Wuppenau, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keppler, Sonja, deutsche Staatsangehörige, in Maur, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saponaro, Livio, von Stäfa und Chur, in Brugg, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Letter, Peter, von Oberägeri und Lauerz, in Oberägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien und Delegierter des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fantelli, Marco, von Lugano, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 6041356, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
EPS Value Plus AG, in Zürich, CH-020.3.026.385-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 23.10.2008, S. 20, Publ. 4702288).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fantelli, Marco, von Lugano, in Walchwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keppler, Sonja, deutsche Staatsangehörige, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.